Zahir Damji
wohnhaft in Kingston, aus Vereinigtes Königreich Aktuelle Mandate: Eclipse Hotels AG Verbundene Personen: Daniel Althaus, Sameer Damji So bleiben Sie über "Zahir Damji" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Zahir Damji"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Zahir Damji" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Zahir Damji"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Zahir Damji leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Zahir Damji arbeiten
Betreiben von Hotels und Pensionen
Betreiben von Hotels und Pensionen
Privatpersonen mit dem Namen Zahir Damji
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Zahir Damji
Publikationsnummer: HR02-1005794235, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Eclipse Hotels AG, in Rümlang, CHE-113.636.001, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2023, Publ. 1005713780).
Statutenänderung:
15.06.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb sowie die Finanzierung von Hotels. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und kann sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treureva AG (CHE-105.888.546), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Damji, Zahir, britischer Staatsangehöriger, in Kingston (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kingston (Surrey, UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Damji, Sameer, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in London (UK) (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Althaus, Daniel, von Bettenhausen, in Hausen am Albis, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Falcon Audit GmbH (CHE-251.338.775), in Zug, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 7152826, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Eclipse Hotels AG, in Zürich, CH-020.3.031.011-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2013, Publ. 7039632).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Damji, Zahir, britischer Staatsangehöriger, in Kingston (Surrey, UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Damji, Sameer, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Märki, Martin A., von Küsnacht ZH, in Männedorf, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CH-020.9.002.906-3), in Zürich, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 3945652, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Eclipse Hotels AG, in Zürich, CH-020.3.031.011-5, c/o Dr. Ralph Wyss, Talacker 42, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.05.2007.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Hotels. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Märki, Martin A., von Küsnacht ZH, in Männedorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Damji, Sameer, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Damji, Zahir, britischer Staatsangehöriger, in Kingston (Surrey, UK), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO Visura, in Zürich, Revisionsstelle.