Robert Dätwyler
wohnhaft in Weiningen, aus Staffelbach Aktuelle Mandate: Dätwyler Auto Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Robert Dätwyler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Robert Dätwyler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Robert Dätwyler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Robert Dätwyler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Robert Dätwyler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Robert Dätwyler arbeiten
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Privatpersonen mit dem Namen Robert Dätwyler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Robert Dätwyler
Publikationsnummer: 3436872, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Discounthaus Eschenmoser AG, bisher in Zürich, CH-020.3.906.746-6, Betrieb eines Detailhandelsgeschäftes mit dem Verkauf zu Discountpreisen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2005, S. 22, Publ. 2948380).
Gründungsstatuten:
11.06.1976.
Statutenänderung:
14.06.2006.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 14.06.2006 Aktiven von CHF 25'305'236.84 und Fremdkapital von CHF 3'762'940.85 auf die Jelmoli Immobilien AG, in Zürich (CH-020.3.028.872-7).
Gegenleistung:
keine.
Sitz neu:
Oberbüren.
Domizil neu:
c/o Dipl.Ing. Fust AG, Buechental 3, 9245 Oberbüren.
Zweck:
Betrieb eines Detailhandelsgeschäftes mit dem Verkauf zu Discountpreisen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 2'000'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 2'000'000.--.
Aktien:
4'000 Namenaktien zu CHF 500.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Geschäftsstelle:
Rümelinbachweg 6, 4054 Basel [wie bisher];
Geschäftsstelle: Laupenstrasse 6, 3008 Bern [wie bisher];
Geschäftsstelle: Zeughausgasse 22, 9004 St. Gallen [wie bisher].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isler, Dr. Peter, von Zürich, in Kilchberg ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marchand, Pierre, von Fribourg, in Baldingen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Coduri-Eschenmoser, Charlotte, von Balgach und Iseo, in Kilchberg ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eschenmoser, Brigitte, von Balgach, in Uster, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eschenmoser, Peter, von Balgach, in Kilchberg ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ziegler, Hans, von Neuheim, in Zug, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dätwyler, Robert, von Uster, in Nürensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Demblum, Nusyn, französischer Staatsangehöriger, in St. Louis (Frankreich), mit Kollektivprokura zu zweien;
Gübelin, Andreas, von Luzern, in Adligenswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilhelm, Rolf, von Safenwil, in Thal, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Discounthaus Alphons Eschenmoser AG, in Z ü r i c h , Betrieb eines Discounthauses für den Detailhandel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.1999, S. 4374).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coduri-Eschenmoser, Charlotte, von Balgach und Iseo, in Kilchberg ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Eschenmoser, Charlotte, von Balgach];
Dätwyler, Robert, von Uster, in Nürensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Dätwyler Auto, in D ä l l i k o n, Langwiesenstrasse 18, 8108 Dällikon, Einzelfirma (Neueintragung).
Zweck:
Autoreparaturwerkstatt, Autoverkauf.
Eingetragene Personen:
Dätwyler, Robert, von Staffelbach, in Weiningen ZH, Inhaber, mit Einzelunterschrift;
Seiler, Monika, von Leimiswil, in Weiningen ZH, mit Einzelunterschrift.