Paul Louis Xavier Cramatte
wohnhaft in Bure, aus Basse-Allaine Aktuelle Mandate: CRAMATTE S.A., SPC QUALI-SERVICES SA und mehr Verbundene Personen: Anémone Léonie Marguerite Cramatte, Eve Irène Cramatte-Hess, Eve Irène Cramatte-Hess und mehr So bleiben Sie über "Paul Louis Xavier Cramatte" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Paul Louis Xavier Cramatte"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Paul Louis Xavier Cramatte" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Paul Louis Xavier Cramatte"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Paul Louis Xavier Cramatte leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Paul Louis Xavier Cramatte arbeiten
Vermittlung Zeitarbeitskräfte
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Handel (Konsumgüter)
Herstellung von Instrumenten (Messung und Kontrolle)
Vermittlung Zeitarbeitskräfte
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Handel (Konsumgüter)
Herstellung von Instrumenten (Messung und Kontrolle)
Privatpersonen mit dem Namen Paul Louis Xavier Cramatte
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Paul Louis Xavier Cramatte
Publikationsnummer: HR02-1004878172, Handelsregister-Amt Jura, (670)
SPC QUALI-SERVICES SA, à Haute-Sorne, CHE-102.582.660, société anonyme (No. FOSC 118 du 21.06.2017, Publ. 3594283).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bourquard, Pascal , de Boécourt, à Bassecourt (Haute-Sorne), administrateur, avec signature individuelle;
FSK Audit SA, à Delémont (CH-670.3.004.680-2), organe de révision;
Bourquard, Pascal Pierre Philippe, de Boécourt, à Boécourt, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Cramatte, Paul Louis Xavier, de Basse-Allaine, à Bure, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Cramatte-Hess, Eve Irène, de Basse-Allaine, à Bure, vice-présidente du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Orfidia Sàrl (CHE-357.511.742), à Saignelégier, organe de révision.
Publikationsnummer: HR02-1004852705, Handelsregister-Amt Jura, (670)
La Maison de l'immobilier Sàrl, à Porrentruy, CHE-313.057.904, société à responsabilité limitée (No. FOSC 108 du 07.06.2018, Publ. 4276619).
Nouvelle raison sociale:
La Maison de l'immobilier Sàrl en liquidation.
Nouvelle adresse:
Rue Joseph-Trouillat 16, 2900 Porrentruy. Suivant procès-verbal authentique de son assemblée des associés du 09.03.2020, la société a décidé sa dissolution.
Inscription ou modification de personne(s):
Cramatte-Hess, Eve Irène, de Basse-Allaine, à Bure, présidente des gérants, liquidatrice, avec signature individuelle, [précédemment: présidente des gérants, avec signature individuelle];
Cramatte, Paul Louis Xavier, de Basse-Allaine, à Bure, gérant, liquidateur, avec signature individuelle, [précédemment: gérant, avec signature individuelle].
Publikationsnummer: 2774593, Handelsregister-Amt Jura, (670)
La Maison de l'immobilier Sàrl, à Porrentruy, CHE-313.057.904, société à responsabilité limitée (No. FOSC 16 du 26.01.2015, Publ. 1950269).
Inscription ou modification de personne(s):
PAUL CRAMATTE, HOLDING SA ( CHE-101.284.409), à Porrentruy, associée, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00];
Eray, Pierre-Alain Joseph Louis, de Haute-Sorne, à Bressaucourt (Fontenais), associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Cramatte, Paul Louis Xavier, de Basse-Allaine, à Bure, gérant, avec signature individuelle, [précédemment: président des gérants, avec signature individuelle].