Christopher Richard Clarke
wohnhaft in Uttigen, aus Blumenstein Aktuelle Mandate: Garage Clarke AG Verbundene Personen: Daniela Zysset-Blatter So bleiben Sie über "Christopher Richard Clarke" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christopher Richard Clarke"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christopher Richard Clarke" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christopher Richard Clarke"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christopher Richard Clarke leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christopher Richard Clarke arbeiten
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Privatpersonen mit dem Namen Christopher Richard Clarke
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christopher Richard Clarke
Publikationsnummer: 1667117, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Garage Clarke AG, in Wimmis, CHE-101.913.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2013, Publ. 992085).
Domizil neu:
Herrenmattestrasse 1A, 3752 Wimmis, [behördliche Umadressierung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clarke, Christopher Richard, von Blumenstein, in Uttigen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 6780080, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Garage Strauss AG, in Wimmis, CH-092.3.000.471-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2011, Publ. 6299556).
Statutenänderung:
17.07.2012.
Firma neu:
Garage Clarke AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clarke, Christopher Richard, von Blumenstein, in Uttigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Clarke, Christopher];
Scheidegger, Ulrich Jakob, von Trub, in Schwarzenegg (Unterlangenegg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Scheidegger, Ulrich].
Publikationsnummer: 6257278, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Garage Strauss AG, in Wimmis, CH-092.3.000.471-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2011, S. 0, Publ. 6211670).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strauss, Ernst, von Oberstocken, in Spiez, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clarke, Christopher, von Blumenstein, in Uttigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheidegger, Ulrich, von Trub, in Schwarzenegg (Oberlangenegg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böhlen, Fritz, von Amsoldingen, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Dreyer, Rolf, von Trub, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Gerber, Urs, von Röthenbach im Emmental, in Weissenburg (Därstetten), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.