Giovanna Ciardo
wohnhaft in St. Margrethen, aus St. Margrethen Aktuelle Mandate: SchuWi-Rheintal, Bauwerk Group Schweiz AG Verbundene Personen: Ivana Skaro, Judith Ruth Mark, Peter Meinrad Kobler und mehr So bleiben Sie über "Giovanna Ciardo" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Giovanna Ciardo"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Giovanna Ciardo" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Giovanna Ciardo"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Giovanna Ciardo leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Giovanna Ciardo arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Verarbeitung von Holz
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Verarbeitung von Holz
Privatpersonen mit dem Namen Giovanna Ciardo
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Giovanna Ciardo
Publikationsnummer: 3701969, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Verein Chance Industrie Rheintal, in Oberriet SG, CHE-113.748.953, Verein (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2015, Publ. 2027479).
Statutenänderung:
15.03.2017.
Sitz neu:
St. Margrethen.
Domizil neu:
Bergsteigstrasse 6, 9430 St. Margrethen.
Organisation neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Albert, von Appenzell, in Hinterforst (Altstätten), Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiget, Paul Heinz, von Kirchberg SG, in Balgach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ciardo, Giovanna, von St. Margrethen, in St. Margrethen, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dietsche, Mathias, von Oberriet SG, in Kriessern (Oberriet SG), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Van Caenegem, Peter, von Appenzell, in Wolfertswil (Degersheim), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Letizia, von Blumenstein, in St. Margrethen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3662025, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Bauwerk Parkett AG, in St. Margrethen, CHE-105.747.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2016, Publ. 2855745).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ciardo, Giovanna, von St. Margrethen, in St. Margrethen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 2027479, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Verein Chance Industrie Rheintal, in Oberriet SG, CHE-113.748.953, Verein (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2007, S. 10, Publ. 4049362).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüchinger, Wilhelm genannt Willi, von Oberriet SG, in Montlingen (Oberriet SG), Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Niklaus genannt Nick, von Neuheim, in Balgach, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Albert, von Appenzell, in Hinterforst (Altstätten), Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ciardo, Giovanna, von St. Margrethen, in St. Margrethen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grill, Cornelia, von Hombrechtikon, in Rorschacherberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riedi, Karl Ivo, von Domleschg, in Au SG, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiget, Paul Heinz, von Kirchberg SG, in Balgach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.