Urs Xaver Christen
wohnhaft in Buttisholz, aus Luthern und Grosswangen Aktuelle Mandate: Christen Maler Group GmbH, Lampart Immobilien GmbH Verbundene Personen: Markus Paul Lampart, Marie-Anna Christen So bleiben Sie über "Urs Xaver Christen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Urs Xaver Christen"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Urs Xaver Christen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Urs Xaver Christen"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Urs Xaver Christen leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Urs Xaver Christen arbeiten
Sonstige Bautätigkeit
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Sonstige Bautätigkeit
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Urs Xaver Christen
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Urs Xaver Christen
Publikationsnummer: HR02-1006128943, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Raiffeisenbank Sempachersee-Rottal Süd Genossenschaft, in Nottwil, CHE-107.280.054, Genossenschaft (SHAB Nr. 75 vom 18.04.2024, Publ. 1006011958).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Urs Xaver, von Grosswangen, in Buttisholz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Thomas, von Büren an der Aare, in Emmen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005578291, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
medGo GmbH, bisher in Ennetbaden, CHE-237.855.238, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2019, Publ. 1004585747).
Statutenänderung:
16.08.2022.
Firma neu:
Christen Maler Group GmbH.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bahnhofplatz 10, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Maler- und Gipserarbeiten, Bausanierungen, Neu- und Umbau sowie Renovationen;
Im- und Export sowie Handel mit Waren aller Art;
Patente, Lizenzen, Marken, Bürgschaften, Garantien und Know-how;
kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Niederlassungen gründen sowie Beteiligungen, Wertgegenstände, Grundstücke und Immobilien kaufen, halten, vermieten und verkaufen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Bemerkungen neu:
Die vom Gesetz abweichenden Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen wurden gestrrichen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oggenfuss, Natalie, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Baden, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Roumois, Linda, von Ormalingen, in Ennetbaden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Oggenfuss, Carmen, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Niederrohrdorf, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 500.00;
Spiess, Hermann, von Ormalingen, in Habsburg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Urs, von Luthern, in Muotathal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Publikationsnummer: 2789263, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Raiffeisenbank Sempachersee West Genossenschaft, in Nottwil, CHE-107.280.054, Genossenschaft (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2015, Publ. 2084601).
Statutenänderung:
18.03.2016.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank Hildisrieden Genossenschaft, in Hildisrieden ( CHE-107.867.325), gemäss Fusionsvertrag vom 07.01./19.01.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 219'139'315.77 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 217'120'613.07 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft erhalten für einen Anteilschein zu CHF 200.00, einen Anteilschein zu CHF 200.00 der übernehmenden Genossenschaft.
Firma neu:
Raiffeisenbank Sempachersee Süd Genossenschaft. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gut, Paul, von Mauensee, in Knutwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kottmann, Richard, von Oberkirch und Sursee, in Nottwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marfurt, Marion, von Knutwil, in Buttisholz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kuster-Estermann, Anita Irmgard, von Beromünster, in Willisau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stocker, René, von Schenkon, in Schenkon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Fläsch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Stocker, Franz, von Römerswil, in Hildisrieden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Estermann, Thomas, von Hildisrieden, in Hildisrieden, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Amrein, Urs, von Hildisrieden, in Hildisrieden, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Christen, Urs Xaver, von Grosswangen, in Buttisholz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fleischli, Roland, von Hildisrieden, in Hildisrieden, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.