Hubert Jacques Choquard
wohnhaft in Muri b. Bern, aus Pleigne und Bremgarten bei Bern Aktuelle Mandate: Cigarren Flury AG Verbundene Personen: Marie-Therese Choquard-Lenzinger, Tamara Burri So bleiben Sie über "Hubert Jacques Choquard" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hubert Jacques Choquard"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hubert Jacques Choquard" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hubert Jacques Choquard"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hubert Jacques Choquard leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hubert Jacques Choquard arbeiten
Handel (Tabakwaren)
Handel (Tabakwaren)
Privatpersonen mit dem Namen Hubert Jacques Choquard
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hubert Jacques Choquard
Publikationsnummer: HR02-1005130570, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Cigarren Flury AG, in Bern, CHE-101.294.916, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2009, S.4, Publ. 4974050).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Choquard, Hubert Jacques, von Pleigne, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Burri, Tamara, von Schwarzenburg, in Thun, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4974050, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Cigarren Flury AG, in Bern, CH-035.3.011.792-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2007, S. 3, Publ. 3977032).
Statutenänderung:
04.03.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Fabrikaten der Tabakindustrie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen über die Scheinlage im Zusammenhang mit der Gründung vom 12.10.1936 wurden in den Statuten gestrichen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thales Organisation AG, in Ostermundigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Choquard, Hubert Jacques, von Pleigne, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:in Bremgarten bei Bern];
Choquard-Lenzinger, Marie-Therese, von Pleigne, in Bremgarten bei Bern, mit Einzelprokura [bisher:in Bern].