Loïc Chiquet
wohnhaft in Biel/Bienne, aus La Baroche Aktuelle Mandate: CELOC Immobilier Sàrl, Laborit Intelligence SA Verbundene Personen: Cécile Chiquet, Maxime Elie Légeret, Modrek Grzywacz So bleiben Sie über "Loïc Chiquet" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Loïc Chiquet"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Loïc Chiquet" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Loïc Chiquet"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Loïc Chiquet leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Loïc Chiquet arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Erbringen von Dienstleistungen für Banken und Kreditinstitute
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Erbringen von Dienstleistungen für Banken und Kreditinstitute
Privatpersonen mit dem Namen Loïc Chiquet
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Loïc Chiquet
Publikationsnummer: HR02-1005881763, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Laborit Intelligence SA, à Tramelan, CHE-280.590.354, société anonyme (No. FOSC 117 du 20.06.2019, Publ. 1004655601).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Oeconomou, Grégory, ressortissant français, à Genève, membre du conseil d'administration, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Légeret, Maxime Elie, de Chexbres, à Bern, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Manama (BH)];
Grzywacz, Modrek, ressortissant français, à Lausanne, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à London (GB)];
Chiquet, Loïc, de La Baroche, à Biel/Bienne, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Tramelan].
Publikationsnummer: HR01-1005605307, Handelsregister-Amt Bern, (36)
CELOC Immobilier Sàrl (CELOC Immobilier GmbH), à Biel/Bienne, CHE-431.568.706, Rue de la Scierie 45 C, 2504 Biel/Bienne, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
08.11.2022.
But:
La société a pour but toutes activités dans le domaine de l'immobilier, notamment l'achat, la vente, la location, la gérance, la promotion et le courtage. La société peut conduire pour ces clients ou pour elle-même, des rénovations, des chantiers, des constructions. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir, gérer et aliéner des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou par courrier électronique. Selon déclaration du 08.11.2022, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Chiquet, Cécile, de Walterswil (BE), à Biel/Bienne, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
Chiquet, Loïc, de La Baroche, à Biel/Bienne, associé, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1004675396, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Fair-Tech Sàrl, à Tramelan, CHE-112.966.973, société à responsabilité limitée (No. FOSC 29 du 12.02.2019, Publ. 1004564172). [Radiation de l'observation relative à la renonciation au contrôle restreint] [biffé: Selon déclaration du gérant du 16.10.2008, la société n'est pas soumise au contrôle ordinaire et renonce au contrôle restreint.].
Inscription ou modification de personne(s):
Heiniger, Thierry, de Eriswil, à Cortaillod, président des gérants, avec signature collective à deux [précédemment: président des gérants, avec signature collective à deux avec un gérant ou un directeur];
Beaud, Michel, de Haut-Intyamon, à Le Pâquier-Montbarry (Le Pâquier (FR)), gérant, avec signature collective à deux [précédemment: gérant, avec signature collective à deux avec un gérant ou un directeur];
Buschini, Jean François, de Val-de-Travers, à St-Blaise (Saint-Blaise), gérant, avec signature collective à deux [précédemment: gérant, avec signature collective à deux avec un gérant ou un directeur];
Frigerio, Denis, de Schangnau, à Auvernier (Milvignes), gérant, avec signature collective à deux [précédemment: gérant, avec signature collective à deux avec un gérant ou un directeur];
Germiquet, Cédric, de Sorvilier, à Tavannes, gérant, avec signature collective à deux [précédemment: directeur général, avec signature collective à deux avec un gérant ou un directeur];
Kaiser, Stéphane, de Signau, à Malleray (Valbirse), gérant, avec signature collective à deux;
Zeller, Wilhelm Oswald, de Quarten, à Vufflens-le-Château, gérant, avec signature collective à deux [précédemment: gérant, avec signature collective à deux avec un gérant ou un directeur];
Chiquet, Loïc, de La Baroche, à Tramelan, directeur, avec signature collective à deux avec un gérant [précédemment: directeur, avec signature collective à deux avec un gérant ou le directeur général];
Chiquet, Vincent, de La Baroche, à Tramelan, directeur, avec signature collective à deux avec un gérant [précédemment: directeur, avec signature collective à deux avec un gérant ou le directeur général];
E-Gestion SA (CHE-101.351.299), à Auvernier (Milvignes), organe de révision.