Christian Chételat
wohnhaft in Dietikon, aus Val Terbi Aktuelle Mandate: Banque Algérienne du Commerce Extérieur SA Verbundene Personen: Gunther Raupp, Christophe Philippe Burtschy, Max Michel Himburg und mehr So bleiben Sie über "Christian Chételat" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Chételat"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Chételat" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Chételat"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Chételat leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Chételat arbeiten
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Privatpersonen mit dem Namen Christian Chételat
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Chételat
Publikationsnummer: 2694089, Handelsregister-Amt Jura, (670)
René Seuret S.A., à Courrendlin, CHE-107.921.019, société anonyme (No. FOSC 60 du 27.03.2015, Publ. 2068413).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chételat-Seuret, Laurence, de Val Terbi, à Courrendlin, directrice, avec signature individuelle;
Chételat, Christian, de Val Terbi, à Courrendlin, directeur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Gisiger, Jérôme, de Hauenstein-Ifenthal, à Courroux, avec procuration individuelle.
Publikationsnummer: 1700273, Handelsregister-Amt Jura, (670)
René Seuret S.A., à Courrendlin, CHE-107.921.019, société anonyme (No. FOSC 141 du 24.07.2013, Publ. 995005).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Vergon, Gérard, de Huttwil, à Courtételle, directeur adjoint, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Chételat-Seuret, Laurence, de Val Terbi, à Courrendlin, directrice, avec signature individuelle;
Chételat, Christian, de Val Terbi, à Courrendlin, directeur, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: 4945024, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Société coopérative ASUTEL, à La Baroche, CH-677.5.000.610-7, Société coopérative (FOSC no 108 du 09.06.1992, p. 2638).
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative ASUTEL en liquidation.
Autre adresse:
c/o M. René Chaboudez, Route Principale 90, 2954 Asuel. Suivant procès-verbal de son assemblée générale du 06.07.2004, la société a décidé sa dissolution.
Personnes et signatures radiées:
Meyer, Constant, de Asuel, à Asuel, vice-président, sans droit de signature;
Blaser, Ulrich, de Langnau im Emmental, à Asuel, secrétaire, avec signature collective à deux;
Vifian, Roland, de Wahlern, à Asuel, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Chaboudez, René, de La Baroche, à Asuel, président et liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: de Miécourt, président];
Comment, Raymond, de Courgenay, à Asuel, membre et liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature];
Chételat, Christiane, de Montsevelier, à Fregiécourt, liquidatrice, avec signature collective à deux;
Vifian, Gervaise, de Wahlern, à Asuel, liquidatrice, avec signature collective à deux;
Lachat, Florian, de La Baroche, à Porrentruy, liquidateur, avec signature collective à deux.