Thomas Chappuis
wohnhaft in Fully, aus Broc Aktuelle Mandate: THC Consulting Sàrl Verbundene Personen: Patrick Neurohr So bleiben Sie über "Thomas Chappuis" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Chappuis"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Thomas Chappuis" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Chappuis"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Thomas Chappuis leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Thomas Chappuis arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Thomas Chappuis
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Chappuis
Publikationsnummer: HR01-1005981605, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
THC Consulting Sàrl, à Martigny-Combe, CHE-346.926.990, c/o CP TECHNIC Sàrl, Route du Grand-Saint-Bernard 21, 1921 Martigny-Croix, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
29.01.2024;
04.03.2024.
But:
La société a pour but toutes activités dans les domaines de la gestion d'entreprise, du marketing, des finances, de l'événementiel, de l'immobilier de la construction, ainsi que le commerce de tous produits dans les domaines précités. Elle peut effectuer toutes opérations financières en rapport avec cette activité ainsi que toutes opérations de nature à favoriser le but et l'intérêt de la société. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant des buts analogues, fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles et conclure tous contrats propres à développer ou à atteindre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 29.01.2024, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Chappuis, Thomas, de Broc, à Fully, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Neurohr, Patrick, de Sion, à Grône, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1005758512, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
TECHNI-FLEX Sàrl, à Monthey, CHE-109.813.719, société à responsabilité limitée (No. FOSC 252 du 28.12.2022, Publ. 1005640951).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chappuis, Thomas, de Broc, à Fully, directeur adjoint, avec signature collective à deux avec le directeur.
Inscription ou modification de personne(s):
Breu, Thomas, de Oberegg, à Evolène, directeur, avec signature collective à deux avec la directrice adjointe [précédemment: directeur, avec signature collective à deux avec un directeur adjoint].
Publikationsnummer: HR02-1005756237, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
POUJOULAT Switzerland SA, à Sierre, CHE-105.235.344, société anonyme (No. FOSC 248 du 21.12.2022, Publ. 1005635106).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chappuis, Thomas, de Broc, à Fully, directeur adjoint, avec signature collective à deux avec le directeur.
Inscription ou modification de personne(s):
Breu, Thomas, de Oberegg, à Evolène, directeur, avec signature collective à deux avec la directrice adjointe [précédemment: directeur, avec signature collective à deux avec le directeur adjoint ou la directrice adjointe].