Christophe Challandes
wohnhaft in Les Hauts-Geneveys, aus Val-de-Ruz Aktuelle Mandate: CSC Sàrl, Events'Group Sàrl en liquidation und mehr Verbundene Personen: Sébastien Berlani, Jeannine Ducommun So bleiben Sie über "Christophe Challandes" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christophe Challandes"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christophe Challandes" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christophe Challandes"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christophe Challandes leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christophe Challandes arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Erbringen übriger Dienstleistungen im Bereich Unterhaltung und Erholung
Betrieb von Tankstellen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Erbringen übriger Dienstleistungen im Bereich Unterhaltung und Erholung
Betrieb von Tankstellen
Privatpersonen mit dem Namen Christophe Challandes
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christophe Challandes
Publikationsnummer: 5739970, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Exon Consulting GmbH, in Waltenschwil, CH-400.4.020.470-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2002, S. 1, Publ. 778248).
Statutenänderung:
07.05.2010.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensberatung, insbesondere Projekt- und Prozessmanagement;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten oder veräussern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, nötigenfalls durch eingeschriebenen Brief, an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.05.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Challandes, Christophe, von Ballaigues, in Ortschwaben, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trachsler, Karl, von Wettswil am Albis, in Waltenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00];
Bongni, Michael, von Galmiz, in Fribourg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Trachsler, Bernadette, von Wettswil am Albis, in Waltenschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 778248, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Exon Consulting GmbH, in Waltenschwil, Unternehmensberatung usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 18.05.1999, S. 3281).
Statutenänderung:
6.12.2002.
Stammkapital neu:
CHF 24'000.-- [bisher: CHF 21'000.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brun, Walter, von Dagmersellen, in Dulliken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trachsler, Karl, von Wettswil am Albis, in Waltenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--];
Challandes, Christophe, von Ballaigues, in Ortschwaben, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000.-- [bisher: in Meikirch, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--].
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Christophe Challandes Unternehmensberatung, in M e i k i r c h, Panoramaweg 11, 3042 Ortschwaben, Einzelfirma (Neueintragung).
Zweck:
Dienstleistungen im Bereich Unternehmensberatung, insbesondere Projekt- und Prozessmanagement und Organisation.
Eingetragene Personen:
Challandes, Christophe, von Ballaigues und Fontaines NE, in Ortschwaben (Meikirch), Inhaber, mit Einzelunterschrift.