Marco Cavelti
wohnhaft in Altenrhein, aus Sagogn Aktuelle Mandate: ChangeDynamics GmbH Verbundene Personen: Noëmi Alischa Cavelti So bleiben Sie über "Marco Cavelti" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marco Cavelti"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Marco Cavelti" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marco Cavelti"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Marco Cavelti leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Marco Cavelti arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Marco Cavelti
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Marco Cavelti
Publikationsnummer: HR02-1005813864, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
PP Pharmaplaning AG, in Basel, CHE-103.348.279, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004529363).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cavelti, Marco, von Sagogn, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005580528, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
STAM Personal AG, in Oberriet (SG), CHE-106.538.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2022, Publ. 1005427488).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cavelti, Marco, von Sagogn, in Altenrhein (Thal), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004571989, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Pharma Plan Bergauer und Partner AG, bisher in Basel, CHE-106.538.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004529362).
Statutenänderung:
05.02.2019.
Firma neu:
STAM Personal AG.
Sitz neu:
Thal.
Domizil neu:
Seestrasse 3, 9423 Altenrhein.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 20.12.1989 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Büromobiliar, Büromaschinen und 2 Automobile gemäss Vertrag vom 20.12.1989 zum Preis von insgesamt CHF 109'500.--, wovon CHF 50'000.-- an das Aktienkapital angerechnet wurden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavelti, Marco, von Sagogn, in Altenrhein (Thal), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thal].