Silvia Casutt-Derungs
wohnhaft in Falera, aus Falera Aktuelle Mandate: SuttCASA AG, Gieri Seeli Stiftung und mehr Verbundene Personen: Carli Casutt, Norbert Cavegn, Diego Deplazes und mehr So bleiben Sie über "Silvia Casutt-Derungs" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Silvia Casutt-Derungs"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Silvia Casutt-Derungs" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Silvia Casutt-Derungs"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Silvia Casutt-Derungs leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Silvia Casutt-Derungs arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Betreiben von Alters- und Behindertenwohnheimen
Erbringen übriger Reservierungsdienstleistungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Betreiben von Alters- und Behindertenwohnheimen
Erbringen übriger Reservierungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Silvia Casutt-Derungs
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Silvia Casutt-Derungs
Publikationsnummer: HR01-1004523865, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
SuttCASA AG, in Falera, CHE-338.963.612, c/o Carli und Silvia Casutt-Derungs, Via Manduns 7, 7153 Falera, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.12.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Projektierung, Erstellung, Verwaltung und Vermietung sowie den Kauf und Verkauf von Immobilien aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 07.12.2018 das Grundstück Nr. 1674, Grundbuch Falera, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 265'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 07.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Casutt, Carli, von Falera, in Falera, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Casutt-Derungs, Silvia, von Falera, in Falera, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 7131540, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Gieri Seeli Stiftung, in Falera, CH-350.7.000.488-1, Stiftung (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2008, S. 11, Publ. 4730800).
Urkundenänderung:
19.12.2012.
Sitz neu:
Ilanz.
Domizil neu:
c/o treuhand-kanzlei ag , Via S. Clau Sura 2, 7130 Ilanz.
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Janki Dermont, Brida, von Rueun und Waltensburg/Vuorz, in Rueun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Winzap, Isidor, von Falera, in Falera, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Derungs, Valentin, von Suraua, in Ilanz, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavegn, Norbert, von Lumnezia, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Casutt-Derungs, Silvia, von Falera, in Falera, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deplazes, Diego, von Sumvitg, in Rabius (Sumvitg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
alpenarena.ch ag, in Flims, Anbieten von Dienstleistungen im Bereich des Tourismus, sowohl für die in Kooperation agierenden Organisationen als auch für andere touristische Leistungsträger oder Organisationen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2000, S. 5840).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casutt-Derungs, Silvia, von Falera, in Falera, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cathomen, Claudia, von Falera, in Falera, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cathomas, Roman, von Breil/Brigels, in Laax, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.