Sara Caravaggi
wohnhaft in Montagnola, aus Collina d'Oro Verbundene Personen: Franco Favilla, Antoanela Chiritescu So bleiben Sie über "Sara Caravaggi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Sara Caravaggi"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Sara Caravaggi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Sara Caravaggi"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Sara Caravaggi leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Sara Caravaggi arbeiten
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Handel (sonstiges)
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Sara Caravaggi
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Sara Caravaggi
Publikationsnummer: HR02-1005415641, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Aument AG, in Zug, CHE-318.436.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2021, Publ. 1005237052).
Domizil neu:
Baarerstrasse 11, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Altenburg, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Favilla, Franco, italienischer Staatsangehöriger, in Nikosia (CY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Chiritescu, Antoanela, rumänische Staatsangehörige, in Nikosia (CY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Caravaggi, Sara, von Collina d'Oro, in Collina d'Oro, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4436647, Handelsregister-Amt Tessin, (501)
MISTER SPARK SA, in Lugano, CHE-101.178.486, società anonima (Nr. FUSC 159 del 17.08.2012, Pubbl. 6813740).
Statuti modificati:
20.08.2018.
Nuova ragione sociale:
MISTER SPARK SA in liquidazione.
Nuova sede:
Collina d'Oro.
Nuovo recapito:
Via dei Gilardi 19, 6926 Montagnola.
Nuova limitazione della trasferibilità:
[La restrizione della trasferibilità delle azioni nominative è cancellata (art. 685a cpv. 3 CO).]. La società è sciolta con decisione dell'assemblea generale del 20.08.2018.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Favilla, Franco, cittadino italiano, in Dubai (AE), presidente, con firma individuale;
Chiritescu, Antoanela, cittadina romena, in Constanta (RO), delegata, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Caravaggi, Sara, da Collina d'Oro, in Montagnola (Collina d'Oro), liquidatrice, con firma individuale [finora: cittadina italiana, membro, con firma individuale].
Publikationsnummer: 4434385, Handelsregister-Amt Tessin, (501)
Seasif Oil and Gas SA, in Lugano, CHE-288.647.101, società anonima (Nr. FUSC 177 del 14.09.2015, Pubbl. 2371407).
Statuti modificati:
20.08.2018.
Nuova ragione sociale:
Seasif Oil and Gas SA in liquidazione.
Nuova sede:
Collina d'Oro.
Nuovo recapito:
Via dei Gilardi 19, 6926 Montagnola. La società è sciolta con decisione dell'assemblea generale del 20.08.2018.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Caravaggi, Sara, da Collina d'Oro, in Montagnola (Collina d'Oro), liquidatrice, con firma individuale [finora: cittadina italiana, amministratrice unica, con firma individuale].