Andrea Cannarozzo
wohnhaft in Wikon, aus Zofingen Aktuelle Mandate: Wohlfahrtsfonds der Danfoss AG und der Werner Kuster AG, Danfoss AG Verbundene Personen: André Meyer, Peter Hugo Biedert, Torben Christensen und mehr So bleiben Sie über "Andrea Cannarozzo" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Andrea Cannarozzo"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Andrea Cannarozzo" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Andrea Cannarozzo"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Andrea Cannarozzo leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Andrea Cannarozzo arbeiten
Betreiben von Pensionskassen
Handel (Maschinen)
Betreiben von Pensionskassen
Handel (Maschinen)
Privatpersonen mit dem Namen Andrea Cannarozzo
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Andrea Cannarozzo
Publikationsnummer: HR02-1005985705, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Berichtigung des im SHAB Nr. 35 vom 20.02.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 1'069 vom 15.02.2024. Wohlfahrtsfonds der Danfoss AG und der Werner Kuster AG, in Frenkendorf, CHE-109.740.902, Stiftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2024, Publ. 1005965863).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cannarozzo, Andrea, von Zofingen, in Wikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005965863, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Wohlfahrtsfonds der Danfoss AG und der Werner Kuster AG, in Frenkendorf, CHE-109.740.902, Stiftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2018, Publ. 4375301).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cannarozzo, Andrea, von Zofingen, in Wikon, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, André, von Luzern, in Neuenkirch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wirtschafts-Treuhand AG (CHE-101.859.215), in Basel, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 4375287, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Danfoss AG, in Frenkendorf, CHE-105.825.190, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2018, Publ. 4050105).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cannarozzo, Andrea, von Zofingen, in Wikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kollmann, Benno, von Entlebuch, in Hochwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Entlebuch und Escholzmatt, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].