Christian Byrne
wohnhaft in Lachen, aus Thalwil Aktuelle Mandate: Bosco Investment GMBH Verbundene Personen: Ivan Romanovskiy So bleiben Sie über "Christian Byrne" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Byrne"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Byrne" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Byrne"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Byrne leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Byrne arbeiten
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Privatpersonen mit dem Namen Christian Byrne
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Byrne
Publikationsnummer: HR02-1005885223, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Bosco Investment GMBH, in Altendorf, CHE-237.009.315, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2023, Publ. 1005838913).
Statutenänderung:
07.11.2023.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich per Brief, E- Mail oder andere elektronische Medien an die im Stammanteilbuch eingetragenen Adressen.
Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsstammanteile gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Byrne, Christian, von Thalwil, in Lachen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Romanovskiy, Ivan, Staatsangehöriger von St. Kitts und Nevis, in Ajman (AE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Vorzugsstammanteile).
Publikationsnummer: HR02-1005838913, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
The Swiss Ski School GmbH, in Altendorf, CHE-237.009.315, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2023, Publ. 1005829797).
Statutenänderung:
07.09.2023.
Firma neu:
Bosco Investment GMBH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen jeder Branche in beliebiger Form. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Byrne, Rory, von Thalwil, in Lachen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Eberle, Urban, von Flums, in Richterswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Byrne, Christian, von Thalwil, in Lachen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.