Albert M. Burkhard
wohnhaft in Klosters Dorf, aus Kilchberg (ZH) und Greifensee Aktuelle Mandate: Residenz Rätia Klosters AG, Hilfswerk Humanitas-Canasmoro Verbundene Personen: Gabriela Rassel, Christian Burkhard, Hans Veraguth und mehr So bleiben Sie über "Albert M. Burkhard" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Albert M. Burkhard"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Albert M. Burkhard" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Albert M. Burkhard"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Albert M. Burkhard leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Albert M. Burkhard arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Albert M. Burkhard
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Albert M. Burkhard
Publikationsnummer: 5237954, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Golf & Sport Klosters AG, in Klosters-Serneus, CH-350.3.007.890-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2008, S. 9, Publ. 4432772).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhard, Albert M., von Kilchberg ZH, in Klosters (Klosters-Serneus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haltiner, Johannes, von Altstätten, in Klosters (Klosters-Serneus), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Viglino, Astrid Eva, von Selma, in Davos Dorf (Davos), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Curia Treuhand AG (CH-350.3.001.799-2), in Chur, Revisionsstelle [bisher: Curia Treuhand AG, in Chur].
Publikationsnummer: 4132370, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Residenz Rätia Klosters, in Klosters-Serneus, CH-350.3.006.127-4, Vermietung und Verwaltung von Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 28.08.2003, S. 8, Publ. 1148120).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhandgesellschaft Max Wirth + Co., in Schaffhausen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rassel, Gabriela, von Kilchberg ZH, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhard, Christian, von Kilchberg ZH, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhard, Albert M., von Kilchberg ZH und Greifensee, in Klosters-Serneus, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Park Consulting AG, in Schaffhausen, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 3465890, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Silencehotels, in Klosters-Serneus, CH-350.5.000.658-6, Förderung des freiwilligen Zusammenschlusses und Unterstützung von sehr ruhig gelegenen Hotels in der Schweiz, die ihren Gästen einen ruhigen, lärmfreien und erholsamen Aufenthalt bieten können. Genossenschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.1991, S. 5486).
Firma neu:
Silencehotels in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.12.2005 aufgelöst.
Liquidationsdomizil:
c/o Herr Lukas Kalbermatten, Silencehotels, in 3919 Blatten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhard, Albert M., von Kilchberg ZH, in Klosers-Serneus, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatten, Lukas, von Blatten, in Blatten, Liquidator, mit Einzelunterschrift.