Andreas Josef Burkard
wohnhaft in Oftringen, aus Eschenbach (LU) Aktuelle Mandate: Burkard Publishing Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Andreas Josef Burkard" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Andreas Josef Burkard"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Andreas Josef Burkard" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Andreas Josef Burkard"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Andreas Josef Burkard leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Andreas Josef Burkard arbeiten
Erbringen von Werbedienstleistungen
Erbringen von Werbedienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Andreas Josef Burkard
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Andreas Josef Burkard
Publikationsnummer: 5839696, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Burkard Publishing GmbH, in Oftringen, CH-400.4.020.785-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2005, S. 1, Publ. 2705378).
Statutenänderung:
24.09.2010.
Zweck neu:
Gestaltungen, Produktionen und Schulung für Print und Online;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich bei anderen Unternehmungen beteiligen, Immobilien und Wertschriften erwerben, veräussern, bewirtschaften und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage/-übernahme: Die Gesellschaft übernimmt anlässlich ihrer Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 25.08.1999 und Bilanz per 31.12.1998 von der im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmen 'Burkard Publishing', in Zofingen, Aktiven von CHF 51'490.75, denen keine Passiven gegenüberstehen, zum Preise von CHF 51'490.75, wovon CHF 20'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 31'490.75 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen mit Brief, E- Mail oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 24.09.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkard, Andrea Elisabeth, von Eschenbach LU und Bannwil, in Oftringen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkard, Andreas Josef, von Eschenbach LU, in Oftringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Burkard Publishing GmbH, in O f t r i n g e n, Talweg 5, 4665 Oftringen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.08.1999 .
Zweck:
Gestaltungen, Produktionen und Schulung für Print und Online.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/-übernahme: Die Gesellschaft übernimmt anlässlich ihrer Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 25.08.1999 und Bilanz per 31.12.1998 von der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma "Burkard Publishing", in Zofingen, Aktiven von CHF 51'490.75, denen keine Passiven gegenüberstehen, zum Preise von CHF 51'490.75, wovon CHF 20'000.- an das Stammkapital angerechnet und CHF 31'490.75 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Burkard, Andreas Josef, von Eschenbach LU, in Oftringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.- ;
Burkard, Andrea Elisabeth, von Eschenbach LU und Bannwil, in Oftringen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-.