Christina Bundi
wohnhaft in Elgg, aus Ilanz/Glion Aktuelle Mandate: physikambau GmbH, Bundi Architekten AG Verbundene Personen: Markus Mohr, Cristiano Bundi So bleiben Sie über "Christina Bundi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christina Bundi"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christina Bundi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christina Bundi"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christina Bundi leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christina Bundi arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Christina Bundi
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christina Bundi
Publikationsnummer: HR02-1004800827, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Soundtherm Partner GmbH, in Winterthur, CHE-263.514.458, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2019, Publ. 1004691736).
Statutenänderung:
19.12.2019.
Firma neu:
physikambau GmbH.
Domizil neu:
Pflanzschulstrasse 2, 8400 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krajci, Lubos, von Fiesch, in Winterthur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 195 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bundi, Christina, von Ilanz/Glion, in Elgg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR01-1004691736, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Soundtherm Partner GmbH, in Winterthur, CHE-263.514.458, Katharina-Sulzer-Platz 10, 8400 Winterthur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.07.2019.
Zweck:
Berechnung, Beratung sowie Messung im Bereich der Bauakustik und Bauphysik. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Sie kann im In-/Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen.
Stammkapital:
CHF 30'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 12.07.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Krajci, Lubos, von Fiesch, in Winterthur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 195 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bundi, Christina, von Ilanz/Glion, in Elgg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 3117979, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Bundi Architekten AG, in Winterthur, CHE-367.682.641, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2015, Publ. 1936739).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bundi, Cristiano, von Ilanz/Glion, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Castrisch, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Mohr, Markus, von Winterthur, in Elgg, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bundi, Christina, von Ilanz/Glion, in Elgg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Castrisch, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].