Christof Franz Bürgisser
wohnhaft in Rüschlikon, aus Jonen Aktuelle Mandate: bürgisser designers Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Christof Franz Bürgisser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christof Franz Bürgisser"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christof Franz Bürgisser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christof Franz Bürgisser"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christof Franz Bürgisser leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christof Franz Bürgisser arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Christof Franz Bürgisser
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christof Franz Bürgisser
Publikationsnummer: HR01-1005995291, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
bürgisser designers, in Rüschlikon, CHE-299.473.302, c/o Christof Bürgisser, Seestrasse 70a, 8803 Rüschlikon, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Dienstleistungen in den Bereichen Architektur, Innenarchitektur, Design-Konzepte, Bauplanung, Bauführung, Bauherrenbetreuung sowie Handel von Designwaren und Einrichtungsgegenständen.
Eingetragene Personen:
Bürgisser, Christof, von Jonen, in Rüschlikon, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004853333, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
BAG Liegenschaften GmbH, in Eschenbach (SG), CHE-483.118.641, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2019, Publ. 1004779515).
Firma neu:
BAG Liegenschaften GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.03.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgisser, Christof Franz, von Jonen, in Rüschlikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Bürgisser, Manfred, von Jonen, in St. Gallenkappel (Eschenbach (SG)), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1890095, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Bürgisser AG Schreinerei, in Eschenbach SG, CHE-102.029.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2014, Publ. 1754535).
Statutenänderung:
10.12.2014.
Zweck neu:
Betrieb einer Schreinerei. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.12.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stieger + Partner Revisions AG (CHE-102.057.997), in Jona (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgisser, Christof, von Jonen, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neuhaus SG (Eschenbach SG)];
Bürgisser, Manfred, von Jonen, in St. Gallenkappel (Eschenbach SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neuhaus SG (Eschenbach SG)].