Susanna Bühler
wohnhaft in Winterthur, aus Zürich und Rothrist Aktuelle Mandate: Gerber Invest & Consulting AG Verbundene Personen: Hans-Rudolf Bühler, Angelika Bühler, Markus Bühler So bleiben Sie über "Susanna Bühler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Susanna Bühler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Susanna Bühler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Susanna Bühler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Susanna Bühler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Susanna Bühler arbeiten
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Privatpersonen mit dem Namen Susanna Bühler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Susanna Bühler
Publikationsnummer: HR02-1005047953, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen, in St. Gallen, CHE-101.090.101, Genossenschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2018, S.0, Publ. 4158449).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klöti, Martin, von Wald ZH, in St. Gallen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Susanna, von Uzwil, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ryser, Franziska, von Basel, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hartmann, Dr. Andreas, von Zürich, in Rorschach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Dr. Laura, von St. Margrethen, in St. Margrethen SG (St. Margrethen), Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Christian, von Unterlunkhofen, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Künzler, Martin, von St. Margrethen, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schorer, Isabel, von Wangen an der Aare, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bogen, Jan Henric, deutscher Staatsangehöriger, in Antwerpen (BE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005012368, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Gerber Invest & Consulting AG, in Illnau-Effretikon, CHE-102.266.331, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2007, S.22, Publ. 3802292).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Hans Rudolf, von Zürich, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bühler, Angelika, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Markus, von Zürich, in Rickenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Susanna, von Zürich, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].
Publikationsnummer: 1203855, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen, in St. Gallen, CH-320.5.003.385-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2011, Publ. 6347780).
Statutenänderung:
26.11.2012.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung: Ohne persönliche Haftbarkeit].[Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cavelti, Dr. Ulrich, von Sagogn, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Albold, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Enzler, Andreas, von Altstätten, in Heiden, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wernli, Jürg, von Thalheim AG, in Herisau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hilber Heuberger, Kathrin, von Degersheim und Jonschwil, in St. Gallen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberhard, Dr. Barbara, von Schänis, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid-Keller, Susanne, von Speicher, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kleger, Peter, von Wildhaus-Alt St. Johann, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klöti, Martin, von Wald ZH, in St. Gallen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Susanna, von Uzwil, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cozzio, Agostino, genannt Nino, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Federer, Cäcilia, von Berneck, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.