Van Büchi
wohnhaft in Wil, aus Aadorf Aktuelle Mandate: Vananna GmbH Verbundene Personen: Markus Büchi So bleiben Sie über "Van Büchi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Van Büchi"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Van Büchi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Van Büchi"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Van Büchi leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Van Büchi arbeiten
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Privatpersonen mit dem Namen Van Büchi
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Van Büchi
Publikationsnummer: 5966328, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
well and fun GmbH in Liquidation, in Eschlikon, CH-440.4.019.966-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2010, S. 15, Publ. 5908080).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchi, Van, von Aadorf, in Wil SG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 750 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Credor Treuhand AG (CH-320.3.061.383-2), in Wil SG, Liquidatorin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegfried, Matthias, von Fischingen, in Wallenwil (Eschlikon), Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 1500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit 750 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 4888792, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
well and fun GmbH, in Eschlikon, CH-440.4.019.966-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2008, S. 20, Publ. 4768442).
Statutenänderung:
23.01.2009, 6.02.2009.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, vorwiegend im Sanitär-, Fitness- und Wellnessbereich, sowie Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Umbauten von Bädern und Küchen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern, Liegenschaften erwerben und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
Gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 23.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiger, Patrick, von Flawil, in Goldach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 75'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegfried, Matthias, von Fischingen, in Wallenwil (Eschlikon), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 750 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 75'000.--];
Büchi, Van, von Aadorf, in Wil SG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 750 Stammanteilen von je CHF 100.--.
Publikationsnummer: 4790592, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Vananna GmbH, in Wil SG, CH-320.4.055.253-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2004, S. 11, Publ. 2244678).
Statutenänderung:
29.10.2008.
Zweck neu:
Betrieb von Imbiss- und Restaurationsbetrieben, Herstellung von Speisen und Getränken, Betrieb von Floating- und Lerncentern, Herstellung und Vertrieb von Floatingtanks sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern, Liegenschaften erwerben sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 29.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchi, Markus, von Aadorf, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 15'000.--];
Büchi, Van, von Aadorf, in Wil SG, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.--].