Pascal Buchs
wohnhaft in La Côte-aux-Fées, aus Jaun Aktuelle Mandate: Buchs Menuiserie SA, Buchs CP Holding SA Verbundene Personen: Clément Buchs, Clément Buchs So bleiben Sie über "Pascal Buchs" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Pascal Buchs"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Pascal Buchs" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Pascal Buchs"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Pascal Buchs leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Pascal Buchs arbeiten
Verarbeitung von Holz
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Verarbeitung von Holz
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Privatpersonen mit dem Namen Pascal Buchs
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Pascal Buchs
Publikationsnummer: HR02-1005003177, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Pharmacie du Midi Sion SA, à Sion, CHE-111.954.967, société anonyme (No. FOSC 231 du 28.11.2016, p.0, Publ. 3188033).
Modification des statuts:
09.09.2020.
Nouveau but:
L'exploitation de pharmacies, le commerce de produits pharmaceutiques, la participation à d'autres sociétés similaires, et toutes autres activités en relation avec les pharmacies et les produits pharmaceutiques (cf. statuts pour but complet).
Nouveaux faits qualifiés:
[biffé: apport en nature : du matériel et des licences informatiques d'une valeur de CHF 69'480.-- accepté pour ce prix contre remise de 69 actions de CHF 1'000.--, le solde constituant une créance envers la société].
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: convocation à l'assemblée générale par avis inséré dans la FOSC et le BO, ou si tous les actionnaires sont connus, par avis personnel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Biétry, Michèle, de Monthey et Collombey-Muraz, à Grimisuat, administratrice, avec signature collective à deux avec Pierre-Alain Buchs ou Pascale Buchs;
Buchs, Pascale, de Jaun, à Sion, administratrice, avec signature collective à deux avec Dominique Jordan ou Michèle Biétry;
Fiduciaire Lambelet Société Anonyme Fidal (CHE-107.031.812), à Lausanne, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Jordan, Dominique, de Dorénaz, à Grimisuat, président, avec signature collective à deux avec Pierre Alain Buchs [précédemment: président, avec signature collective à deux avec Pierre-Alain Buchs ou Pascale Buchs];
Buchs, Pierre Alain, de Jaun, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux avec Dominique Jordan [précédemment: Buchs, Pierre-Alain, vice-président, avec signature collective à deux avec Dominique Jordan ou Michèle Biétry]. Selon déclaration du 09.09.2020, il est renoncé à un contrôle restreint. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publikationsnummer: 1532055, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Sersa Technik AG, in Villmergen, CHE-105.948.007, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2014, Publ. 1347597).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchs, Pascal, von Jaun, in Lenzburg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 1529043, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sersa Maschineller Gleisbau AG, in Illnau-Effretikon, CHE-106.966.427, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2014, Publ. 1409705).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oettli, Heinz, von Thundorf, in Neuhausen am Rheinfall, mit Kollektivprokura zu zweien;
Buchs, Pascal, von Jaun, in Lenzburg, mit Kollektivprokura zu zweien.