Christian Bruno Brühwiler
wohnhaft in Niederbüren, aus Gossau (SG) Aktuelle Mandate: Onen GmbH, D'exakt AG und mehr Verbundene Personen: Dorothea Astrid Brühwiler, Dorothea Astrid Brühwiler, Rita Brühwiler-Hungerbühler und mehr So bleiben Sie über "Christian Bruno Brühwiler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Bruno Brühwiler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Bruno Brühwiler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Bruno Brühwiler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Bruno Brühwiler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Bruno Brühwiler arbeiten
Handel (sonstiges)
Treuhändische Dienstleistungen
Allgemeiner Hochbau
Handel (sonstiges)
Treuhändische Dienstleistungen
Allgemeiner Hochbau
Privatpersonen mit dem Namen Christian Bruno Brühwiler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Bruno Brühwiler
Publikationsnummer: 4204519, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
GWL Zentrum AG, in Niederbüren, CHE-279.064.372, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2017, Publ. 3864909).
Domizil neu:
Staatsstrasse 24, 9246 Niederbüren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brühwiler, Christian Bruno, von Gossau SG, in Niederbüren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heidinger, Viktor, deutscher Staatsangehöriger, in Niederbüren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4020435, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Christian Brühwiler Kundenmaurer GmbH, in Niederbüren, CHE-106.050.540, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2015, Publ. 2339783).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brühwiler, Christian Johann, von Gossau SG, in Niederbüren, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Brühwiler, Christian, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Brühwiler, Christian Bruno, von Gossau SG, in Niederbüren, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Brühwiler, Christian, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 3864909, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
GWL Zentrum AG, bisher in Freienbach, CHE-279.064.372, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2017).
Gründungsstatuten:
29.05.2017.
Statutenänderung:
20.10.2017.
Sitz neu:
Niederbüren.
Domizil neu:
Zimmereiweg 1, 9246 Niederbüren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engel, Tatjana Ayla, deutsche Staatsangehörige, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brühwiler, Christian Bruno, von Gossau SG, in Niederbüren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.