Ivo Brügger
wohnhaft in Kerzers, aus Tafers Aktuelle Mandate: IVOs Moto und Home - Ivo Brügger Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Ivo Brügger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ivo Brügger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ivo Brügger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ivo Brügger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ivo Brügger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ivo Brügger arbeiten
Betreiben eines Reisebüros
Betreiben eines Reisebüros
Privatpersonen mit dem Namen Ivo Brügger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ivo Brügger
Publikationsnummer: 3461755, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Swiss eMobility, in Bern, CHE-487.002.813, Verein (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2014, Publ. 1798129).
Statutenänderung:
13.11.2014. 16.06.2015. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reber, Marco, von Schangnau, in Schwarzenburg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brügger, Ivo, von St. Antoni, in Kerzers, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Graf, Dino, von Escholzmatt-Marbach, in Killwangen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaufmann, Ronny, von Escholzmatt-Marbach, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Langezaal, Michiel Eric, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Royen Peters, Marc, spanischer Staatsangehöriger, in Gossau SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Salvadori, Mauro, von Crissier, in Colombier NE (Milvignes), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tognola, Giorgio, von Grono, in Bodio TI (Bodio), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Renate Annerose, deutsche Staatsangehörige, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loepfe, Benedikt Otto, von Gaiserwald, in Pfäffikon ZH (Pfäffikon), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 1192829, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Swiss eMobility, in Bern, CH-036.6.057.782-3, Verein (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2013, Publ. 996359).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dieterle, Rudolf, von Biel-Benken, in Biel-Benken, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hänggi, Hans Georg, genannt Hans-Jörg, von Meltingen, in Oberengstringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tinguely, Christian, von Le Flon, in Posieux (Arconciel), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brügger, Ivo, von St. Antoni, in Kerzers, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Diserens, Cédric, von Savigny, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rosset, Stéphane, von Prez-vers-Noréaz, in Neyruz FR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tognola, Giorgio, von Grono, in Bodio, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 6215432, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Viasuisse AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.013.575-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2010, S. 5, Publ. 5750416).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Franzoni, Alfredo genannt Fredy, von Locarno, in Bellinzona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber Odermatt, Regula, von Dallenwil, in Münchenbuchsee, mit Kollektivprokura zu zweien;
Möri Gächter, Christa Barbara Magdalena, von Rüthi SG und Gempenach, in Solothurn, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rüegg, Walter, von Erlenbach ZH, in Niederscherli (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brügger, Ivo, von St. Antoni, in Kerzers, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferrario, Michele, von Mendrisio, in Torricella-Taverne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruckstuhl, Robert, von Kirchberg SG, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Simon, von Schmiedrued, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Baraniak, Nadja, von Wohlen bei Bern, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.