Corina Brücker
wohnhaft in Andwil TG, aus Bürglen (UR) Aktuelle Mandate: Schmid AG energy solutions Verbundene Personen: Gebhard Johann Baumeler, Philip Marc Thalmann, Dietrich Vogel und mehr So bleiben Sie über "Corina Brücker" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Corina Brücker"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Corina Brücker" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Corina Brücker"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Corina Brücker leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Corina Brücker arbeiten
Herstellung von Gütern aus Metall
Herstellung von Gütern aus Metall
Privatpersonen mit dem Namen Corina Brücker
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Corina Brücker
Publikationsnummer: 3381811, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
EOS Schweiz AG, in Kloten, CHE-107.621.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2016, Publ. 3065461).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brücker, Corina, von Bürglen UR, in Birwinken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mefat, Mete, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rais, Pascal, von Delémont, in Russin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 3065461, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 177 vom 13.09.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 31'398 vom 08.09.2016 EOS Schweiz AG, in Kloten, CHE-107.621.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2016, Publ. 3051171).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaffer-Stocker, Monika Christine, von Wädenswil, in Wetzikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Schaffner-Stocker, Monika Christine];
Brücker, Corina, von Bürglen UR, in Birwinken, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Andwil SG].
Publikationsnummer: 3051171, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
EOS Schweiz AG, in Kloten, CHE-107.621.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2016, Publ. 2922319).
Statutenänderung:
24.08.2016.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Bewirtschaftung von Debitoren einschliesslich dem Ankauf von Forderungen sowie Bonitätsprüfungen im In- und Ausland, Bevorschussung von Debitoren, Entwicklung und Verkauf von Software für das Cash-Management sowie Beratung und Ausbildung. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften finanzielle Unterstützung jeglicher Art leisten, insbesondere Darlehen gewähren und Sicherheiten oder Garantien für Verbindlichkeiten dieser Gesellschaften leisten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaffner-Stocker, Monika Christine, von Wädenswil, in Wetzikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stocker, Monika Christine];
Brücker, Corina, von Bürglen UR, in Andwil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.