Christian Bruckschen
wohnhaft in Paderborn, aus Deutschland Aktuelle Mandate: Runway International AG in Liquidation Verbundene Personen: Oliver Krause So bleiben Sie über "Christian Bruckschen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Bruckschen"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Bruckschen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Bruckschen"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Bruckschen leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Bruckschen arbeiten
Erbringen von EDV- und Hostingdienstleistungen
Erbringen von EDV- und Hostingdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Christian Bruckschen
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Bruckschen
Publikationsnummer: HR02-1005004851, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Runway International AG, bisher in Altstätten, CHE-442.310.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 16.10.2020, Publ. 1005001803).
Statutenänderung:
15.10.2020.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Industriestrasse 28, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Vertrieb von Cloud Lösungen, Internet Plattformen, Telekommunikationsprodukten und Lösungen zur Qualitätssicherung und Hygienedokumentation jeweils mit zugehörigen Beratungsleistungen sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen im eigenen Namen und für eigene Rechnung jeweils mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arens, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Ascona, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krause, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bruckschen, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Paderborn (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gladig, Georges Gejza, von Basel, in Wittenbach, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005001803, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Runway International AG, in Altstätten, CHE-442.310.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2020, Publ. 1004948574).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruckschen, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Paderborn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krause, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arens, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Ascona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004948574, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Runway International AG, bisher in Baar, CHE-442.310.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2019, Publ. 1004782743).
Statutenänderung:
23.07.2020.
Sitz neu:
Altstätten.
Domizil neu:
Tiefenackerstrasse 49, 9450 Altstätten SG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arens, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Ascona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bruckschen, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Paderborn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krause, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].