Denis Bruch
wohnhaft in Wilderswil, aus Deutschland Aktuelle Mandate: Swiss Activities AG Verbundene Personen: Marco Roberto Demont, Reto Graf, Michael Heiner Jenny und mehr So bleiben Sie über "Denis Bruch" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Denis Bruch"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Denis Bruch" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Denis Bruch"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Denis Bruch leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Denis Bruch arbeiten
Erbringen von EDV- und Hostingdienstleistungen
Erbringen von EDV- und Hostingdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Denis Bruch
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Denis Bruch
Publikationsnummer: HR02-1006018541, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Swiss Activities AG, in Erlenbach (ZH), CHE-397.027.688, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005805971).
Statutenänderung:
16.04.2024.
Aktienkapital neu:
CHF 139'669.00 [bisher: CHF 120'162.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 139'669.00 [bisher: CHF 120'162.00].
Aktien neu:
139'669 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 120'162 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der Kapitalerhöhung vom 16.04.2024 werden Forderungen von CHF 663'238.00 verrechnet, wofür 19'507 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Tanja, von Remetschwil, in Barcelona (ES), Mitglied der Geschäftsleitung (CSO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Mathias, von Lauterbrunnen, in Erlenbach (ZH), Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift];
Graf, Reto, von Lauterbrunnen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bruch, Denis, deutscher Staatsangehöriger, in Wilderswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Demont, Marco Roberto, von Trun, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005859871, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Inova Solutions AG, in Ostermundigen, CHE-103.421.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2023, Publ. 1005720045).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dahinden, Peter Rudolf, von Hasle (LU), in Zimmerwald (Wald (BE)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bruch, Denis, deutscher Staatsangehöriger, in Wilderswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebs, Adrian Bernhard, von Kirchdorf (BE), in Bolligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Räz, Stefan Simon, von Rapperswil (BE), in Unterseen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tolcsvai Nagy, Géza, von Bremgarten bei Bern, in Schüpfen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005459369, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Inova Solutions AG, in Ostermundigen, CHE-103.421.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2022, Publ. 1005373876).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frehner, Dominic, von Neuhausen am Rheinfall, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vaucher, Nicola, von Val-de-Travers, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meister, Markus, von Schaffhausen, in Ittigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bruch, Denis, deutscher Staatsangehöriger, in Wilderswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfund, Daniel, französischer Staatsangehöriger, in Biglen, mit Kollektivprokura zu zweien.