Enzio Bregy
wohnhaft in Saas Grund, aus Saas-Grund Aktuelle Mandate: Hotel-Restaurant Primavera AG, BAES AG und mehr Verbundene Personen: Erika Anna Gertrud Bregy, Erika Anna Gertrud Bregy, Diego Andenmatten und mehr So bleiben Sie über "Enzio Bregy" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Enzio Bregy"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Enzio Bregy" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Enzio Bregy"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Enzio Bregy leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Enzio Bregy arbeiten
Betreiben von Hotels und Pensionen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Betreiben von Hotels und Pensionen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Enzio Bregy
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Enzio Bregy
Publikationsnummer: HR02-1005848090, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Hotel-Restaurant Primavera AG, in Saas-Grund, CHE-285.989.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2023, Publ. 1005698096).
Statutenänderung:
18.09.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Betrieb und Führung des Hotel-Restaurant Primavera. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen direkt oder indirekt beteiligen. Sie kann überhaupt alle Massnahmen ergreifen und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen oder demselben dienen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens "Hotel Primavera Toni Anthamatten" (CH-600.1.012.893-4), in Saas-Grund, gemäss Vermögens-übertragungsvertrag vom 24.05.2011 und Übernahmebilanz per 30.11.2010 mit Aktiven von CHF 840'971.18 und Passiven von CHF 423'191.20, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 317'779.98 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder durch elektronische Post an die im Aktienbuch verzeichneten Aktionäre. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anthamatten, Anton genannt Toni, von Saas Grund, in Saas Grund, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Anthamatten, Elsa, von Saas-Grund, in Saas-Grund, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bregy, Enzio, von Saas-Grund, in Saas-Grund, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bregy, Erika Anna Gertrud, von Saas-Grund, in Saas-Grund, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR01-1005814198, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
BAES AG, in Saas-Grund, CHE-296.319.834, Seilbahnstrasse 21, 3910 Saas-Grund, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.08.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Bau, Kauf, Verkauf, Miete, Vermietung und Verwaltung von Immobilien sowie die Beteiligung an Immobilien und den Handel mit Immobilien aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen direkt oder indirekt beteiligen. Sie kann überhaupt alle Massnahmen ergreifen und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen oder demselben dienen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.
Aktienkapital:
CHF 125'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 125'000.00.
Aktien:
125 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder durch elektronische Post an die im Aktienbuch verzeichneten Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 07.08.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bregy, Enzio, von Saas-Grund, in Saas-Grund, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bregy, Erika Anna Gertrud, von Saas-Grund, in Saas-Grund, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005511734, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Stiftung Saas ischi Heimat, in Saas-Grund, CHE-110.406.976, Stiftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2018, Publ. 4039281).
Domizil neu:
c/o Stefan Andenmatten, Lehnbachstrasse 1, 3910 Saas-Grund.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anthamatten, Beatrice Maria, von Saas-Almagell, in Saas-Almagell, Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Andenmatten, Bernhard Klaus, von Saas-Grund, in Saas-Grund, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burgener, Thomas, von Saas-Balen, in Saas-Balen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lomatter, Odilo, von Saas-Fee, in Saas-Fee, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zurbriggen, Claudio, von Saas Grund, in Saas Grund, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andenmatten, Diego, von Saas-Almagell, in Saas-Grund, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aufdenblatten, Alexandra, von Saas-Almagell, in Saas-Almagell, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bregy, Enzio, von Saas-Grund, in Saas-Grund, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zurbriggen, Fabian, von Saas-Fee, in Saas-Fee, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.