Viktor Brandenberger
wohnhaft in Oberrohrdorf, aus Flaach Aktuelle Mandate: Vibratec AG Verbundene Personen: Sascha Brandenberger So bleiben Sie über "Viktor Brandenberger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Viktor Brandenberger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Viktor Brandenberger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Viktor Brandenberger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Viktor Brandenberger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Viktor Brandenberger arbeiten
Handel (IT- und Kommunikationsprodukte)
Handel (IT- und Kommunikationsprodukte)
Privatpersonen mit dem Namen Viktor Brandenberger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Viktor Brandenberger
Publikationsnummer: HR02-1005917395, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Vibratec AG, in Mellingen, CHE-103.475.914, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2012, S.0, Publ. 6761042).
Statutenänderung:
27.11.2023. 11.12.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Elektro- und Elektronikartikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.11.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Confianza GmbH (CHE-102.177.957), in Dietlikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandenberger, Sascha, von Flaach, in Mellingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Brandenberger, Viktor, von Flaach, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6761042, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Vibratec AG, in Mellingen, CH-400.3.006.188-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 22.09.1997, S. 6953).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandenberger, Viktor, von Flaach, in Oberrohrdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Brandenberger, Sascha, von Flaach, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.