Martina Bräm
wohnhaft in Zürich, aus Glarus Süd Aktuelle Mandate: Gebr. Stucki AG Verbundene Personen: Susanne Feldmann, Dennis Herbert Weber, Hans Bräm-Zimmermann und mehr So bleiben Sie über "Martina Bräm" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Martina Bräm"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Martina Bräm" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Martina Bräm"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Martina Bräm leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Martina Bräm arbeiten
Allgemeiner Hochbau
Allgemeiner Hochbau
Privatpersonen mit dem Namen Martina Bräm
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Martina Bräm
Publikationsnummer: HR02-1005103169, Handelsregister-Amt Glarus
Gebr. Stucki AG, in Glarus Nord, CHE-105.743.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786498).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bräm, Martina, von Glarus Süd, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feldmann, Susanne, von Glarus, in Ennenda (Glarus), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4669946, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
NIOBE GmbH, in Lachen, CH-020.4.000.423-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2006, S. 13, Publ. 3396162).
Gestrichene Personen und Unterschriften:
Bräm, Martina, von Zürich, in Lachen SZ, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnellmann, Sebald, von Galgenen, in Lachen SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen von je CHF 25'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 25'000.--].
Publikationsnummer: 3396162, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
NIOBE GmbH, in Lachen, CH-020.4.000.423-9, Entwicklung und Vertrieb von Software-Programmen und Computerkomponenten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 10.08.2000, S. 5452).
Statutenänderung:
13.04.2006.
Zweck neu:
Bietet bewaffneten Personen- und Objektschutz an und übernimmt Werttransporte;
Handel mit und Wartung von Motorfahrzeugen aller Art sowie Handel mit weiteren Fabrikaten, insbesondere Waffen, Munition, Industriekomponenten und ähnliche Waren;
Management, Lieferung und Betreuung im Event-, Gastro- und Cateringbereich;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Liegenschaften und Grundstücke kaufen, verkaufen und verwalten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blarer, Dr. Albert, von Schmerikon, in Dornach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 25'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bräm, Martina, von Zürich, in Lachen SZ, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 25'000.--.