Deborah Jezabel Bottana
wohnhaft in Zürich, aus Schlieren Aktuelle Mandate: simplee AG, Fabotech Handels AG Verbundene Personen: Michael Keel, Sharon Bottana, Eva Bottana und mehr So bleiben Sie über "Deborah Jezabel Bottana" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Deborah Jezabel Bottana"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Deborah Jezabel Bottana" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Deborah Jezabel Bottana"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Deborah Jezabel Bottana leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Deborah Jezabel Bottana arbeiten
Herstellung von Motoren und Generatoren (elektrisch)
Handel (Konsumgüter)
Herstellung von Motoren und Generatoren (elektrisch)
Handel (Konsumgüter)
Privatpersonen mit dem Namen Deborah Jezabel Bottana
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Deborah Jezabel Bottana
Publikationsnummer: HR02-1005075850, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Staffapp AG, in Zürich, CHE-306.118.417, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2017, Publ. 3870181).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bottana, Deborah Jezabel, von Schlieren, in Zürich, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Sybille, von Trubschachen, in Schlieren, mit Einzelprokura.
Publikationsnummer: HR02-1004886302, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
simplee AG, in Hittnau, CHE-333.003.455, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2019, Publ. 1004646641).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keel, Michael, von Pfäffikon, in Hittnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bottana, Deborah, von Schlieren, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004490642, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Fabotech Handels AG, bisher in Hünenberg, CHE-106.784.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 30.11.2009, Publ. 5367046).
Statutenänderung:
22.10.2018.
Sitz neu:
Schönenwerd.
Domizil neu:
Burgstrasse 6, 5012 Schönenwerd. Mit Erklärung vom 16.10.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiess, Marco, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
HJS Treuhand AG (CH-020.3.911.885-4), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bottana, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ehrendingen];
Bottana, Deborah, von Schlieren, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Bottana, Emanuela, von Schlieren, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu dreien [bisher: Bottana, Manuela, in Ehrendingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bottana, Eva, von Schlieren, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Bottana, Sharon, von Schlieren, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu dreien.