Karl Boss
wohnhaft in Mamishaus, aus Sigriswil Aktuelle Mandate: Karl Boss GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Karl Boss" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Karl Boss"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Karl Boss" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Karl Boss"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Karl Boss leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Karl Boss arbeiten
Allgemeiner Hochbau
Allgemeiner Hochbau
Privatpersonen mit dem Namen Karl Boss
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Karl Boss
Publikationsnummer: HR02-1005997863, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Dorfzentrum Linde Schwarzenburg AG, in Schwarzenburg, CHE-103.604.494, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2021, Publ. 1005361137).
Firma neu:
Dorfzentrum Linde Schwarzenburg AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o FROVA AG, Sonnenrain 1a, 3150 Schwarzenburg. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.03.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Stefan, von Bolligen, in Schwarzenburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boss, Karl, von Sigriswil, in Mamishaus (Schwarzenburg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grunder, Jolanda, von Vechigen, in Schwarzenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rohrbach, Urs, von Schwarzenburg, in Schwarzenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1004561129, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Faigle Igoplast AG, in Au (SG), CHE-100.386.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 19.07.2012, Publ. 6776250).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boss, Karl Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Fussach (AT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faigle, Friedrich Carl, österreichischer Staatsangehöriger, in Hard (AT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rhenum Treuhand AG (CHE-107.976.948), in Altstätten SG (Altstätten), Revisionsstelle [bisher: Rhenum Treuhand AG (CH-320.3.024.570-2)];
Bartenbach, Roland Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Lustenau (AT), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004454615, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Dorfzentrum Linde Schwarzenburg AG, in Schwarzenburg, CHE-103.604.494, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3226867).
Domizil neu:
c/o Stefan Kunz, Berggasse 12, 3150 Schwarzenburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Remund, Christian, von Wohlen bei Bern, in Schwarzenburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haller, Martin Willy, von Beinwil am See, in Lanzenhäusern (Schwarzenburg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boss, Karl, von Sigriswil, in Mamishaus (Schwarzenburg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kunz, Stefan, von Bolligen, in Schwarzenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Remund-Grunder, Jolanda, von Wohlen bei Bern, in Schwarzenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Niederhäusern, Manfred, von Riggisberg, in Schwarzenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].