Roger Borner
wohnhaft in Weil am Rhein, aus Basel Aktuelle Mandate: Intertek (Schweiz) AG Verbundene Personen: Tino Otte, Ross McCluskey So bleiben Sie über "Roger Borner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roger Borner"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Roger Borner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roger Borner"
|
|
Roger Borner
wohnhaft in Affoltern am Albis, aus Rickenbach (SO) Aktuelle Mandate: Augenoptikeller Brillen und Contactlinsen-Praxis AG Verbundene Personen: Pascal Odermatt So bleiben Sie über "Roger Borner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roger Borner"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Roger Borner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roger Borner"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Roger Borner leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Roger Borner arbeiten
Durchführung von technischen, physikalischen und chemischen Untersuchungen
Handel (sonstiges)
Durchführung von technischen, physikalischen und chemischen Untersuchungen
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Roger Borner
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Roger Borner
Publikationsnummer: 3366477, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Intertek (Schweiz) AG, in Reinach (BL), CHE-110.352.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2016, Publ. 3034905).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Seiler, Jan-Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Hohenschäftlarn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jungnitsch, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in D-61118 Bad Vilbel (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Morach, Rudolf, von Schöftland, in Läufelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Borner, Roger, von Basel, in Weil am Rhein (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6194464, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Schweizerischer Berufsverband für Augenoptik und Optometrie (SBAO), in Adligenswil, CH-100.6.021.602-8, Verein (SHAB Nr. 192 vom 05.10.2009, S. 11, Publ. 5277212).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zollinger, Patrick, von Hombrechtikon, in Ebnat-Kappel, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borner, Roger, von Rickenbach SO und Zürich, in Zug, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Zanchetta, Iwan, von Schönenwerd, in Schönenwerd, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Publikationsnummer: 1099234, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Schweizerischer Berufsverband für Augenoptik und Optometrie (SBAO), in Adligenswil, Förderung der Augenoptik und Optometrie im Sinne der jeweils gültigen Richtlinien des 'World Council of Optometry (WCO)' sowie der verbandseigenen Arbeitsrichtlinien, Verein (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2002, S. 7, Publ. 615440).
Statutenänderung:
16.03.2003. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borner, Roger, von Rickenbach SO und Zürich, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.