Kilian Borer
wohnhaft in Nunningen, aus Büsserach Aktuelle Mandate: Schwarzbuebe-Garage AG Verbundene Personen: Petra Hottinger So bleiben Sie über "Kilian Borer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Kilian Borer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Kilian Borer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Kilian Borer"
|
|
Kilian Borer
wohnhaft in Büsserach, aus Grindel Aktuelle Mandate: German Borer GmbH Verbundene Personen: Elisabeth Borer, Daniel Borer So bleiben Sie über "Kilian Borer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Kilian Borer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Kilian Borer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Kilian Borer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Kilian Borer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Kilian Borer arbeiten
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Verarbeitung von Holz
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Verarbeitung von Holz
Privatpersonen mit dem Namen Kilian Borer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Kilian Borer
Publikationsnummer: HR02-1004651288, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Schwarzbuebe-Garage AG, in Nunningen, CHE-103.532.943, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2015, S.0, Publ. 2251607).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stebler Borer, Theres, von Büsserach, in Nunningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borer, Kilian, von Büsserach, in Nunningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2007195, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
German Borer GmbH, in Büsserach, CHE-112.907.752, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2009, S. 14, Publ. 5226882).
Statutenänderung:
16.02.2015.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borer, German, von Grindel, in Büsserach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Guido Hänggi, Treuhand und Vermögensverwaltung, in Büsserach (CH-261.1.000.156-2), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borer, Daniel, von Grindel, in Grindel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00];
Borer, Kilian, von Grindel, in Büsserach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00];
Hänggi Treuhand AG (CHE-107.361.942), in Büsserach, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 5279520, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Schwarzbuebe-Garage AG, in Nunningen, CH-261.3.000.078-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2006, S. 11, Publ. 3493938).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borer, Kilian, von Büsserach, in Nunningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].