Christoph Boos
wohnhaft in Gümligen, aus Amden Aktuelle Mandate: Besico AG Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Christoph Boos" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Boos"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christoph Boos" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Boos"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christoph Boos leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christoph Boos arbeiten
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Christoph Boos
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christoph Boos
Publikationsnummer: HR02-1005767875, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Besico AG, in Muri bei Bern, CHE-108.277.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2015, S.0, Publ. 2325947). Gemäss Erklärung vom 17.05.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dialog Treuhand AG (CHE-107.380.454), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boos, Christoph, von Amden, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4611626, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Besico AG, bisher in Wohlen bei Bern, CH-035.3.012.881-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2005, S. 2, Publ. 2766742).
Statutenänderung:
4.08.2008.
Sitz neu:
Muri bei Bern.
Domizil neu:
Chutzenstrasse 4, 3073 Gümligen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf von Systemlösungen zur Erfassung, Kommunikation und Verarbeitung von Daten, inkl. Beratung Service. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: Briefe.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinalter, Romedi, von Casti-Wergenstein, in Uettligen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Boos, Christoph, von Amden, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4553480, Handelsregister-Amt Bern, (36)
3S SWISS SOLAR SYSTEMS AG, in Lyss, CH-035.3.029.459-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2007, S. 3, Publ. 4056034).
Statutenänderung:
25.06.2008.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 25.6.2008 und Inventar per 01.01.2008 Aktiven von CHF 20'452'809.-- und Fremdkapital von CHF 13'901'790.-- auf die 3S Industries AG (nun: 3S SWISS SOLAR SYSTEMS AG) (CH-036.3.041.991-3), in Lyss.
Gegenleistung:
2'900 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- der 3S Industries AG (nun 3S SWISS SOLAR SYSTEMS AG) (CH-036.3.041.991-3), in Lyss, sowie eine Gutschrift von CHF 3'651'019.--.
Firma neu:
3S Industries AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(3S Industries SA) (3S Industries Ltd.).
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Veräusserung und die Verwaltung von Beteiligungen an bestehenden oder zu gründenden Industrieunternehmen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, unmittelbar oder mittelbar der Verwirklichung des Gesellschaftszwecks zu dienen.
Aktien neu:
6'708'611 Namenaktien zu CHF 1.-- [bisher: 6'708'611 Inhaberaktien zu CHF 1.--].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: Briefe an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blanchet, Marcel, von Fahrni, in Herzogenbuchsee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahnd, Jürg, von Wahlern, in Utzenstorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boos, Christoph, von Amden, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Renken, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Burgdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Woodtli, Christoph, von Oftringen, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Szacsvay, Tamàs, von Herisau, in Azmoos (Wartau), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Patrick, von Biglen, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung].