Christelle Bonvin
wohnhaft in Sion, aus Lens Aktuelle Mandate: Etude Bonvin Sàrl, CHB Immobilier SA Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Christelle Bonvin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christelle Bonvin"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christelle Bonvin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christelle Bonvin"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christelle Bonvin leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christelle Bonvin arbeiten
Betreiben eines Advokatur- und Notariatsbüros
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Betreiben eines Advokatur- und Notariatsbüros
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Christelle Bonvin
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christelle Bonvin
Publikationsnummer: HR01-1006113370, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Etude Bonvin Sàrl, à Lens, CHE-266.780.499, Route du Sergnou 105, 1978 Lens, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
18.06.2024. 12.08.2024.
But:
La société a pour but la fourniture de prestations de services de nature juridique, en Suisse et à l'étranger, par des avocats inscrits dans un registre cantonal des avocats, par des conseillers juridiques qualifiés et des notaires autorisés à pratiquer le notariat dans le canton du Valais. Le but inclut notamment la représentation, le conseil et l'assistance de parties devant toute autorité judiciaire, administrative, arbitrale ou autre, ainsi que la fourniture de conseils juridiques et avis de droit. Il inclut également l'instrumentation de tous les actes notariés et tous les mandats pouvant être exécutés par un officier public au sens de la loi sur le notariat. La Société peut en outre, en Suisse et à l'étranger, créer des succursales ou des filiales, prendre des participations dans, et plus généralement participer à, toutes entreprises et entités ayant un rapport direct ou indirect avec son but et ce pour autant que cela soit conforme à la loi sur le notariat et en particulier l'interdiction figurant à l'article 23a let. e LN;
faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières (à l'exclusion des opérations soumises au régime d'autorisation selon la Loi fédérale sur l'acquisition des immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)) se rattachant directement ou indirectement à son but ou susceptibles de le promouvoir, en particulier, lorsque la loi le permet, acquérir, gérer, exploiter et vendre des immeubles;
accorder des prêts ou toute autre forme de financement à, et donner des sûretés en tout genre, au bénéfice direct ou indirect de ses associés, de sociétés du même groupe ou de tiers, en particulier sous la forme de garanties, gages ou sûretés sur les actifs de la Société.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
BO et, lorsque la loi l'exige, la FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Bonvin, Christelle, de Lens, à Sion, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00;
Fiduciaire Bender SA (CHE-495.179.342), à Martigny, organe de révision.
Publikationsnummer: HR01-1005938289, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
CHB Immobilier SA, à Lens, CHE-316.149.448, Route du Sergnou 105, 1978 Lens, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
22.12.2023. 11.01.2024.
But:
La société a pour but l'achat, la détention, la vente, la location et l'administration de biens immobiliers. La société peut effectuer toutes opérations en rapport direct ou indirect avec ce but ainsi que toutes opérations de nature à favoriser le but et l'intérêt de la société.
La société peut en outre, en Suisse et à l'étranger:
créer des succursales ou des filiales, prendre des participations dans, et plus généralement participer à, toutes entreprises et entités ayant un rapport direct ou indirect avec son but;
faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières (à l'exclusion des opérations soumises au régime d'autorisation selon la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LF AIE)) se rattachant directement ou indirectement à son but ou susceptibles de le promouvoir, en particulier, lorsque la loi le permet, acquérir, gérer, exploiter et vendre des immeubles;
accorder des prêts ou toute autre forme de financement, et donner des sûretés en tout genre, au bénéfice direct ou indirect de ses actionnaires, de sociétés du même groupe ou de tiers, en particulier sous la forme de garanties, gages ou sûretés sur les actifs de la société.
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 liées selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Bonvin, Christelle, de Lens, à Sion, administratrice unique, avec signature individuelle. Selon déclaration du 22.12.2023, il est renoncé à un contrôle restreint.