Emil Bollhalder
wohnhaft in Lütisburg, aus Wildhaus-Alt St. Johann Aktuelle Mandate: Robeaux-Fashion - Roger Bollhalder Verbundene Personen: Roger Bollhalder So bleiben Sie über "Emil Bollhalder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Emil Bollhalder"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Emil Bollhalder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Emil Bollhalder"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Emil Bollhalder leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Emil Bollhalder arbeiten
Handel (Bekleidung)
Handel (Bekleidung)
Privatpersonen mit dem Namen Emil Bollhalder
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Emil Bollhalder
Publikationsnummer: HR02-1005302133, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Privatpflege Antonella GmbH, in Wil (SG), CHE-101.233.961, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2021, Publ. 1005296566).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bollhalder, Emil Albert, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Cataldo, Antonella, von Zuzwil (SG), in Wil SG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1005296566, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Säntis Liegenschaft GmbH, in Bütschwil-Ganterschwil, CHE-101.233.961, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2013, S.0, Publ. 7144992).
Statutenänderung:
15.09.2021.
Firma neu:
Privatpflege Antonella GmbH.
Sitz neu:
Wil (SG).
Domizil neu:
Höhenstrasse 43, 9500 Wil SG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Pflegedienst- und weiteren Hilfsleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 27.03.2000 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag des Grundbuchamtes Ganterschwil vom 22.03.2000 das Grundstück Nr. 210, Ganterschwil, Neckertalstrasse 27, zum Preise von CHF 1'930'000 unter Übernahme der Grundpfandschulden von CHF 1'412'500.--. Vom Restbetrag von CHF 517'500.-- werden CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 497'500.-- als Forderung gutgeschrieben.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 16.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revis-ion.]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 16.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bollhalder, Urs Anton, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Ganterschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Bollhalder, Berta Hedwig, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Ganterschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Bollhalder, Isabella Hedwig, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Stäfa, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollhalder, Emil Albert, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].
Publikationsnummer: 6110738, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Säntis Liegenschaft GmbH, in Ganterschwil, CH-320.4.047.833-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2011, S. 0, Publ. 6089740).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollhalder, Emil Albert, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: in Rickenbach bei Wil (Rickenbach TG)].