Christoph Bohli
wohnhaft in Basel, aus Hinwil Aktuelle Mandate: Bohli Magnete GmbH Verbundene Personen: Angela Thelen So bleiben Sie über "Christoph Bohli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Bohli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christoph Bohli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Bohli"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christoph Bohli leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christoph Bohli arbeiten
Betreiben von Schlossereien, Schmieden und Werkstätten
Betreiben von Schlossereien, Schmieden und Werkstätten
Privatpersonen mit dem Namen Christoph Bohli
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christoph Bohli
Publikationsnummer: HR02-1005730420, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Bohli Magnete GmbH, in Solothurn, CHE-114.371.153, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2008, S.18, Publ. 4548524).
Die Erbengemeinschaft des Bohli Peter Heinz besteht aus:
Thelen, Angela, von Hinwil, in Baesweiler (DE) und Bohli, Christoph, von Hinwil, in Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bohli, Peter Heinz, von Hinwil, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erbengemeinschaft des Bohli Peter Heinz, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Thelen, Angela, von Hinwil, in Baesweiler (DE), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Bohli, Christoph, von Hinwil, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005626741, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
RAP Active Trading AG, in Zürich, CHE-467.514.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2022, Publ. 1005490010).
Statutenänderung:
23.11.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt Beratungsdienstleistungen im Finanzbereich für professionelle Kunden aus dem In- und Ausland. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechte an Aktiven der Gesellschaft oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft, oder mittels Garantien jedwelcher Art. Zudem erstreckt sich der Zweck auf alle Tätigkeiten, die der Förderung des Hauptzweckes dienen;
namentlich kann die Gesellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen gründen, erwerben oder sich an solchen Unternehmen beteiligen, auf eigene Rechnung oder treuhänderisch Finanzgeschäfte aller Art eingehen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, belasten, verwalten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reutlinger, Andreas, von Zürich, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bohli, Christoph, von Uster, in Oetwil an der Limmat, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005355277, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
KUMAX Holding AG, in Neerach, CHE-113.866.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2017, Publ. 3875657).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohli, Christoph, von Uster, in Oetwil an der Limmat, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kunz, Max, von Grüningen und Uster, in Skaneateles / NY (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].