Peter Bochsler
wohnhaft in Basel, aus Basel und Uznach Aktuelle Mandate: Genossenschaft Restaurant Hahn Basel Verbundene Personen: Maria Concetta Azzarito-Russo, Roger Leuenberger-Stockmar, Liliane Uebersax und mehr So bleiben Sie über "Peter Bochsler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Peter Bochsler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Peter Bochsler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Peter Bochsler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Peter Bochsler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Peter Bochsler arbeiten
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Privatpersonen mit dem Namen Peter Bochsler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Bochsler
Publikationsnummer: 1284257, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
bochsler career management gmbh, in Uznach, CHE-105.298.669, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2009, S. 12, Publ. 5033224).
Firma neu:
bochsler career management gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.01.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bochsler, Peter, von Uznach, in Uznach, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6342608, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Genossenschaft Restaurant Hahn Basel, in Basel, CH-270.5.000.071-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2006, S. 5, Publ. 3577998).
Statutenänderung:
20.06.2011.
Anteilscheine neu:
CHF 500.-- und CHF 1'000.--.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Mitglieder erfolgen durch einfachen Brief. Mit Erklärung vom 17.08.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Peter, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bochsler, Peter, von Basel und Uznach, in Basel, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raible, Daniel, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staudenmann, Emil, von Rüschegg, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uebersax, Liliane, von Thörigen, in Niederglatt, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Jacqueline, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5033224, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
bochsler career management gmbh, in Uznach, CH-320.4.047.174-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2005, S. 11, Publ. 2691390).
Statutenänderung:
11.05.2009. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 11.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Würgler, Dr. Werner, von Zürich und Schmiedrued, in Meilen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bochsler, Peter, von Uznach, in Uznach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].