Reto Bless
wohnhaft in Nassen, aus Flums Aktuelle Mandate: Zuberbühler Garten und Bau AG Verbundene Personen: Werner Zuberbühler So bleiben Sie über "Reto Bless" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Reto Bless"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Reto Bless" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Reto Bless"
|
|
Reto Bless
wohnhaft in Kaltbrunn, aus Flums Aktuelle Mandate: Holzmarkt Ostschweiz AG Verbundene Personen: Andreas Widmer, Urs Fuchs, Gerhard Karl Konrad und mehr So bleiben Sie über "Reto Bless" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Reto Bless"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Reto Bless" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Reto Bless"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Reto Bless leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Reto Bless arbeiten
Garten- und Landschaftsbau
Handel (sonstiges)
Garten- und Landschaftsbau
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Reto Bless
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Reto Bless
Publikationsnummer: HR02-1006065150, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Holzmarkt Ostschweiz AG, in Degersheim, CHE-114.601.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2023, Publ. 1005795901).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gschwend, Roman, von St. Gallen, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bless, Reto, von Flums, in Kaltbrunn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005212728, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Zuberbühler Garten und Bau AG, in Neckertal, CHE-362.375.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2020, Publ. 1004965230).
Statutenänderung:
03.06.2021.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 3. Juni 2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bless, Reto, von Flums, in Nassen (Neckertal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Degersheim].
Publikationsnummer: 4240451, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Zuberbühler Garten und Bau AG, in Neckertal, CHE-362.375.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2014, Publ. 1458883).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuberbühler, Philipp, von Herisau, in Hoffeld (Neckertal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felber, Marion, von Oberkirch, in Abtwil SG (Gaiserwald), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bless, Reto, von Flums, in Degersheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zuberbühler, Werner, von Herisau, in Hoffeld (Neckertal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.