Elisabeth Birrer-Habermacher
wohnhaft in Buttisholz, aus Entlebuch und Buttisholz Aktuelle Mandate: STIFTUNG SOMEHUUS SURSEE, Kapellenstiftung St. Ottilien Verbundene Personen: Brigitte Buchs-Niemack, Thomas Vetter, Simon Lipp und mehr So bleiben Sie über "Elisabeth Birrer-Habermacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Elisabeth Birrer-Habermacher"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Elisabeth Birrer-Habermacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Elisabeth Birrer-Habermacher"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Elisabeth Birrer-Habermacher leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Elisabeth Birrer-Habermacher arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Elisabeth Birrer-Habermacher
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Elisabeth Birrer-Habermacher
Publikationsnummer: HR02-1005645481, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Kapellenstiftung St. Ottilien, in Buttisholz, CHE-191.430.731, Stiftung (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2022, Publ. 1005396283).
Domizil neu:
c/o Markus Hodel, Chäppelirain 1, 6018 Buttisholz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodel, Markus, von Buttisholz, in Buttisholz, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Aktuarin oder dem Kassier;
Birrer-Habermacher, Elisabeth, von Buttisholz, in Buttisholz, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Vizepräsidentin];
Fischer, Johann, genannt Hans, von Buttisholz, in Buttisholz, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Vizepräsidentin].
Publikationsnummer: HR02-1005396283, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Berichtigung des im SHAB Nr. 20 vom 28.01.2022, publizierten TR-Eintrags Nr. 771 vom 25.01.2022 Kapellenstiftung St. Ottilien, in Buttisholz, CHE-191.430.731, Stiftung (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2022, Publ. 1005391905).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birrer-Habermacher, Elisabeth, von Buttisholz, in Buttisholz, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Vizepräsidentin [nicht: Mitglied des Stiftungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Vizepräsidentin].
Publikationsnummer: HR02-1005391905, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Kapellenstiftung St. Ottilien, in Buttisholz, CHE-191.430.731, Stiftung (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2021, Publ. 1005353004).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadelmann, Isidor, von Escholzmatt-Marbach, in Buttisholz, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Aktuarin oder dem Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Johann, genannt Hans, von Buttisholz, in Buttisholz, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Vizepräsidentin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin];
Birrer-Habermacher, Elisabeth, von Buttisholz, in Buttisholz, Mitglied des Stiftungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Vizepräsidentin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin].