Andreas Binswanger
wohnhaft in Kreuzlingen, aus Kreuzlingen Aktuelle Mandate: Rüllen AG Verbundene Personen: Sabina Monika Binswanger, Fabian Binswanger, Peter B. Lindt So bleiben Sie über "Andreas Binswanger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Andreas Binswanger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Andreas Binswanger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Andreas Binswanger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Andreas Binswanger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Andreas Binswanger arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Andreas Binswanger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Andreas Binswanger
Publikationsnummer: HR02-1004935034, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft, Genossenschaft, in Zürich, CHE-105.951.133, Genossenschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2020, Publ. 1004803503).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binder, Max, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ackermann, Claude, von Bourrignon, in Bourrignon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Streit, Kathrin, von Zimmerwald, in Zimmerwald, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Binswanger, Andreas, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Mitglied der Verwaltung, Protokollführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ramu, Jean-Daniel, von Dardagny, in Satigny, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cruchon, Michel, von Bercher, in Echichens, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baader, Caspar, von Gelterkinden, in Gelterkinden, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gerber, Christine, von Schangnau, in Radelfingen, Mitglied und Protokollführerin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dugerdil, Daniel, von Genève, in Satigny, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hess, Jürg, von Roggwil (TG), in Roggwil (TG), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hohl, Roman, von Wolfhalden, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Juillard, Charles, von Haute-Ajoie, in Porrentruy, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 2766017, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Rüllen AG, in Tägerwilen, CHE-100.765.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2011, Publ. 6164454).
Domizil neu:
c/o Marco Binswanger, Bächenwiese 8, 8274 Tägerwilen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binswanger, Andreas, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Tägerwilen].
Publikationsnummer: 2408099, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Gutsbetrieb Brunnegg Binswanger AG, in Tägerwilen, CHE-108.711.737, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2012, Publ. 6772978). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 12.05.2011 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Binswanger, Andreas, von Kreuzlingen, in Tägerwilen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Lindt, Dr. Peter, von Bern und Nidau, in Kreuzlingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imesch, René, von Bürchen, in Kreuzlingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien, aber nicht mit Rainer Sigrist];
Huber, Martin, von Birwinken, in Mattwil (Birwinken), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigrist, Rainer, von Meggen, in Bottighofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien, aber nicht mit René Imesch];
Zähner, Jakob, von Urnäsch, in Scherzingen (Münsterlingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bücheler, Thomas, von Muolen, in Frauenfeld, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Martin, von Luzern, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nickler, Sandra, von Arbon, in Bischofszell, mit Kollektivprokura zu zweien;
TWS Confides AG (CHE-112.495.761), in Tägerwilen, Revisionsstelle.