Thomas Binkert
wohnhaft in Zug, aus Koblenz Aktuelle Mandate: FLORALISA Inh. Elisabeth Binkert Verbundene Personen: Elisabeth Binkert So bleiben Sie über "Thomas Binkert" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Binkert"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Thomas Binkert" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Binkert"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Thomas Binkert leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Thomas Binkert arbeiten
Handel (sonstiges)
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Thomas Binkert
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Binkert
Publikationsnummer: HR02-1005706599, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Schnyder AG Sanitär-Metallbau-Heizung, in Endingen, CHE-100.952.763, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4204649).
Statutenänderung:
07.03.2023.
Firma neu:
TerraSol AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Erstellung von Heizungs- und Lüftungsanlagen, Erdwärmesystemen, Solar- und Photovoltaikanlagen, Speichersystemen sowie den Handel mit entsprechenden Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binkert, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Dogern (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binkert, Nikolaus Eugen, deutscher Staatsangehöriger, in Endingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Binkert, Nikolaus, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR01-1005099221, Handelsregister-Amt Zug, (170)
FLORALISA Inh. Elisabeth Binkert, in Zug, CHE-255.684.584, Bellevueweg 2, 6300 Zug, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Betrieb einer Gärtnerei. Erbringen von sämtlichen damit zusammenhängenden Dienstleistungen und Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Blumen und Pflanzen sowie Durchführen von Floristikkursen.
Eingetragene Personen:
Binkert, Elisabeth, von Reichenbach im Kandertal, in Zug, Inhaberin, mit Einzelunterschrift;
Binkert, Thomas, von Koblenz, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4204649, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Schnyder AG Sanitär-Metallbau-Heizung, bisher in Werthenstein, CHE-100.952.763, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2009, Publ. 4967734).
Statutenänderung:
21.03.2018. 17.04.2018.
Sitz neu:
Endingen.
Domizil neu:
Hirschengasse 9, 5304 Endingen.
Zweck neu:
Erstellung von Sanitär- und Heizungsanlagen, Metallbau sowie Schwimmbadtechnik;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlage- und Übernahmevertrag vom 24.03.1986 und Bilanz per 31.12.1985 übernahm die Gesellschaft von Otto Schnyder, 1939, von Werthenstein und Escholzmatt, in Wolhusen-Markt, Gemeinde Werthenstein, sämtliche Aktiven (inklusive Grundstück Nr. 67, GB Werthenstein) im Werte und zum Preise von CHF 827'979.30 und sämtliche Passiven im Werte und zum Preise von CHF 573'337.10 seiner bisherigen Einzelfirma 'O. Schnyder-Banz', in Wolhusen-Markt, Gemeinde Werthenstein. Vom Aktivenüberschuss und Übernahmepreis von CHF 254'642.20 wurden CHF 100'000.-- an das Grundkapital angerechnet.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder, Vreni, von Werthenstein und Escholzmatt, in Werthenstein, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnyder, Patrick, von Werthenstein und Escholzmatt, in Baar, Sekretär, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnyder, Astrid, von Werthenstein und Escholzmatt, in Werthenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnyder, Barbara, von Werthenstein und Escholzmatt, in Zell (LU), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Cornelia, von Escholzmatt und Schlierbach, in Büron, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binkert, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Dogern (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Binkert, Nikolaus, deutscher Staatsangehöriger, in Endingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.