Christian Binkert
wohnhaft in Münchenstein, aus Basel Aktuelle Mandate: yutongo GmbH in Liquidation, Creative Acts GmbH Verbundene Personen: Alexander Christian Morghen, Christophe Edmond Truchet, Daniele gen. Daniel Morghen und mehr So bleiben Sie über "Christian Binkert" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Binkert"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Binkert" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Binkert"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Binkert leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Binkert arbeiten
Handel (IT- und Kommunikationsprodukte)
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Handel (IT- und Kommunikationsprodukte)
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Christian Binkert
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Binkert
Publikationsnummer: 7141690, Handelsregister-Amt Bern, (36)
yutongo GmbH, in Biel/Bienne, CH-036.4.054.596-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2012, Publ. 6780256).
Statutenänderung:
28.02.2013, 19.03.2013.
Domizil neu:
Juravorstadt 13, 2502 Biel/Bienne.
Stammkapital neu:
CHF 175'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morghen, Alexander Christian, von Uzwil, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 787 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ahmed, Walid Sami Hanafy, deutscher Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 787 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Binkert, Christian, von Basel, in Münchenstein, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Morghen, Daniele, von Uzwil, in Uzwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Truchet, Christophe Edmond, von Zürich, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 4209894, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Softsourcing AG, in Basel, CH-241.3.002.272-4, Unternehmensberatung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2006, S. 6, Publ. 3378474).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binkert, Christian, von Basel, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Bernhard, von Egg, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3378474, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Softsourcing AG, in Basel, CH-241.3.002.272-4, Unternehmensberatung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2004, S. 5, Publ. 2214932).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mischler, Daniel, von Basel und Wahlern, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Klemm, Martin, von Kreuzlingen und Bürger der USA, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binkert, Christian, von Basel, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel, ohne Zeichnungsberechtigung].