Christina Bieri
wohnhaft in Hergiswil, aus Schüpfheim Aktuelle Mandate: MISOTHO SA, BR Consulting AG Verbundene Personen: Michael Guggi, Luca Wermelinger, Sophie Guggi und mehr So bleiben Sie über "Christina Bieri" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christina Bieri"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christina Bieri" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christina Bieri"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christina Bieri leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christina Bieri arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Treuhändische Dienstleistungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Treuhändische Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Christina Bieri
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christina Bieri
Publikationsnummer: HR02-1004940276, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Cristal Trading GmbH, bisher in Freienbach, CHE-306.609.052, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2017, Publ. 3887951).
Statutenänderung:
03.07.2020.
Sitz neu:
Weiningen (ZH).
Domizil neu:
Rebbergstrasse 25, 8104 Weiningen ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Import, Export, Handel mit Waren aller Art für den privaten und gewerblichen Gebrauch. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Christina, von Recherswil, in Oberrieden, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Peter, von Bassersdorf, in Weiningen (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Panama (PA), mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 4225943, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Ch. Bieri Elektro GmbH, in Werthenstein, CHE-110.633.443, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2008, Publ. 4523836).
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Christina, von Schangnau, in Werthenstein, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Josef, von Buochs, in Neuenkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 30'000.00;
Bieri, Christian, von Schangnau, in Werthenstein, mit Einzelunterschrift, [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00].
Publikationsnummer: 3159819, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
BR Consulting AG, in Engelberg, CHE-102.117.085, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2008, Publ. 4712288).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Thomas, von Escholzmatt und Schüpfheim, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Christina, von Schüpfheim, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.