Fabian Bickel
wohnhaft in Feusisberg, aus Bubikon Aktuelle Mandate: BroachTec AG Verbundene Personen: Seraina Haag, Margot Bickel, Hans-Ulrich Bickel So bleiben Sie über "Fabian Bickel" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Fabian Bickel"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Fabian Bickel" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Fabian Bickel"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Fabian Bickel leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Fabian Bickel arbeiten
Herstellung von Maschinen und Teilen davon
Herstellung von Maschinen und Teilen davon
Privatpersonen mit dem Namen Fabian Bickel
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Fabian Bickel
Publikationsnummer: 1402067, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Swiss Recruitment Agency GmbH, in Feusisberg, CHE-143.198.891, Moosgässli 1, 8835 Feusisberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.03.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Personalvermittlung und den Personalverleih von Fachpersonen in allen Arbeitsbereichen sowie die Personal- und Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann ferner Grundstücke und Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern sowie Darlehen gewähren.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mittelungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 12.3.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bickel, Joan Raffaela, von Lugano, in Feusisberg, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bickel, Fabian, von Bubikon, in Feusisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 6982442, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
M. Strausak & Co AG, in Richterswil, CH-020.3.925.045-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2009, S. 51, Publ. 5119414).
Statutenänderung:
07.11.2012.
Firma neu:
BroachTec AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bickel, Andrea, von Bubikon, in Hütten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bickel, Fabian, von Bubikon, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Richterswil];
Haag, Seraina, von Bubikon, in Neuheim, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Bickel, Seraina, in Richterswil].
Publikationsnummer: 4054420, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
M. Strausak & Co AG, in Richterswil, CH-020.3.925.045-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2007, S. 24, Publ. 3897680).
Statutenänderung:
28.06.2007.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Maschinen- und Apparatebau, Teilefertigung sowie Handel mit Industrie-Nähmaschinen und deren Ersatzteile. Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller Geschäfte berechtigt, die dem vorgenannten Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann die Vermittlung und Verwaltung von Vermögenswerten aller Art übernehmen sowie die Verwertung von Patenten und anderen immateriellen Werten.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der Kollektivgesellschaft 'Strausak & Co', in Horgen, gemäss Bilanz per 30.9.1983 zum Preise von CHF 97 930.23, von dem CHF 97 000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bickel, Seraina, von Bubikon, in Richterswil, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Bickel, Fabian, von Bubikon, in Richterswil, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Bickel, Margot, von Bubikon, in Unteriberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident];
Bickel, Andrea, von Bubikon, in Hütten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.