Karin Benz
wohnhaft in Goldach, aus Goldach Aktuelle Mandate: Mode Lutz GmbH Verbundene Personen: Pascal Mathis So bleiben Sie über "Karin Benz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Karin Benz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Karin Benz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Karin Benz"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Karin Benz leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Karin Benz arbeiten
Handel (Bekleidung)
Handel (Bekleidung)
Privatpersonen mit dem Namen Karin Benz
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Karin Benz
Publikationsnummer: HR01-1005595815, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Mode Lutz GmbH, in Goldach, CHE-428.862.453, Bruggmühlestrasse 6, 9403 Goldach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.10.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Damen-, Herren- und Kinderkonfektionen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Ferner kann sie Verfahren, Lizenzen und Patente, die mit ihrem Zweck in Verbindung stehen, erwerben, verwerten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 25.10.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Benz, Karin, von Goldach, in Goldach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Mathis, Pascal, von Luzein, in Goldach, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6329414, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Maier's Raum für Theater GmbH, in Zürich, CH-020.4.031.877-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 01.12.2008, S. 28, Publ. 4757018).
Statutenänderung:
22.08.2011.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benz, Karin, von Zollikon, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00;
Maier, Jürg K., von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Denlo Productions GmbH (CH-020.4.037.390-8), in Zürich, Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 15'000.00;
Luginbühl, Peter Ueli, von Bowil, in Schlieren, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3066424, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Maier's Raum für Theater GmbH, in Zürich, CH-020.4.031.877-9, Albisriederstrasse 16, 8003 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.10.2005.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung und Vermietung eines Theaterraumes mit Bar. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen und Grundeigentum erwerben und veräussern.
Stammkapital:
CHF 30'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Benz, Karin, von Zollikon, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--;
Maier, Jürg K., von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--.