Sandro Bellani
wohnhaft in Au, aus Regensdorf Aktuelle Mandate: 22 Estates GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Sandro Bellani" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Sandro Bellani"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Sandro Bellani" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Sandro Bellani"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Sandro Bellani leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Sandro Bellani arbeiten
Betreiben eines Reisebüros
Betreiben eines Reisebüros
Privatpersonen mit dem Namen Sandro Bellani
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Sandro Bellani
Publikationsnummer: HR02-1005896705, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
22 Estates GmbH, in Widnau, CHE-283.544.511, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2020, Publ. 1004988216).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Broz, Raphael Stefan, von Mosnang, in Balgach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bellani, Sandro, von Regensdorf, in Au SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1004988216, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
22 Estates GmbH, bisher in Zug, CHE-283.544.511, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2017, Publ. 3910213).
Statutenänderung:
04.09.2020.
Sitz neu:
Widnau.
Domizil neu:
Espenstrasse 139, 9443 Widnau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs-, Unterrichts- und Vermittlungsdienstleistungen für Reisen, Sport und sonstige Freizeitaktivitäten sowie Handel mit Sport- und Freizeitausrüstung und -geräten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bellani, Sandro, von Regensdorf, in Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Broz, Raphael Stefan, von Mosnang, in Balgach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 3910213, Handelsregister-Amt Zug, (170)
22 Estates GmbH(22 Estates Sàrl) (22 Estates Sagl) (22 Estates Ltd liab Co), in Zug, CHE-283.544.511, Baarerstrasse 14, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.11.2017.
Zweck:
Erbringung von Beratungs-, Unterrichts- und Vermittlungsdienstleistungen für Reisen, Sport und sonstige Freizeitaktivitäten sowie Handel mit Sport- und Freizeitausrüstung und -geräten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 27.11.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bellani, Sandro, von Regensdorf, in Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.