Caroline Beer-Schmalbach
wohnhaft in Pfeffingen, aus Allschwil Aktuelle Mandate: ZESA GmbH, M. Riesch AG Verbundene Personen: Alec Nico Zeltner, Monika Eveline Altermatt-Ditzler, Christian Dominik Gasser und mehr So bleiben Sie über "Caroline Beer-Schmalbach" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Caroline Beer-Schmalbach"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Caroline Beer-Schmalbach" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Caroline Beer-Schmalbach"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Caroline Beer-Schmalbach leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Caroline Beer-Schmalbach arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Caroline Beer-Schmalbach
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Caroline Beer-Schmalbach
Publikationsnummer: HR02-1006023433, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
ZESA GmbH, in Dornach, CHE-115.100.527, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4014833).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Sarah, von Hellikon und Basel, in Dornach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altermatt-Ditzler, Monika Eveline, von Dornach, in Dornach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beer-Schmalbach, Caroline, von Allschwil, in Pfeffingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeltner, Alec Nico, von Dornach, in Dornach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005245337, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
M. Riesch AG, in Pfeffingen, CHE-107.540.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2020, Publ. 1004961544).
Statutenänderung:
24.06.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Bauleitung, Baumanagement und Projektleitung sowie Beratung bei Verkauf und Kauf von Liegenschaften sowie Übernahmen von GU-Mandaten. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, veräussern, verpachten und vermitteln, alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt mit ihm in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen im In- und Ausland gleicher oder andere Art beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riesch, Markus, von Trin, in Pfeffingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Beer-Schmalbach, Caroline, von Allschwil, in Pfeffingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4065450, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Emanuel Burckhardt, Beratung und Verwaltung, in Therwil, CH-280.1.000.454-5, Beratung und Verwaltung vor allem von Immobilien, Einzelfirma (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2007, S. 7, Publ. 3991906).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beer-Schmalbach, Caroline, von Allschwil, in Allschwil, mit Einzelunterschrift.